POSTIGO TABIT RAUL
Informe ejecutivo de POSTIGO TABIT RAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE POSTIGO TABIT RAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EVENTOS Y ALQUILERES ANDALUCIA SL | Socio Unico | 15/01/2024 | |
EVENTOS Y ALQUILERES ANDALUCIA SL | Administrador Unico | 15/01/2024 | |
POSTIGO RESTAURACION SL | Administrador Unico | 22/10/2018 | |
POSTIGO RESTAURACION SL | Apoderado | 31/01/2018 |
VINCULACIONES DE POSTIGO TABIT RAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POSTIGO TABIT RAUL
Empresa: EVENTOS Y ALQUILERES ANDALUCIA SL
Administrador Unico
- Postigo Tabit Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7529 , F 113, S 8, H SE142710, I/A 1 (15/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-15-41
Empresa: EVENTOS Y ALQUILERES ANDALUCIA SL
Socio Único
- Postigo Tabit Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7529 , F 113, S 8, H SE142710, I/A 1 (15/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-15-41
Empresa: POSTIGO RESTAURACION SL
Administrador Unico
- Postigo Tabit Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3680 , F 39, S 8, H SE 52423, I/A 4 (22/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-210-41
Empresa: POSTIGO RESTAURACION SL
Apoderado
- Postigo Tabit Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3680 , F 38, S 8, H SE 52423, I/A 3 (31/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-28-41
Información de POSTIGO TABIT RAUL
Mostramos los datos de POSTIGO TABIT RAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POSTIGO TABIT RAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos