POSTIGO PALOMAR AGUSTIN
Informe ejecutivo de POSTIGO PALOMAR AGUSTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE POSTIGO PALOMAR AGUSTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOSTELSORIA SL | Administrador Solidario | 22/02/2022 | |
RESTAURACION CAMPOS DE CASTILLA SL | Administrador Solidario | 08/10/2018 | |
CAMPO ALAVES SA | Administrador Mancomunado | 07/02/2018 | |
FINCAVACA SL | Administrador Unico | 28/01/2015 | |
SORITUR SL | Administrador Solidario | 14/12/2009 |
VINCULACIONES DE POSTIGO PALOMAR AGUSTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POSTIGO PALOMAR AGUSTIN
Empresa: CAMPO ALAVES SA
Administrador Mancomunado
- Ciria Ramos Fernando
- Postigo Palomar Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3059 , F 87, S 8, H Z 2010, I/A 12 (19/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-62-50
Empresa: HOSTELSORIA SL
Administrador Solidario
- Garcia Tejero Alfredo
- Postigo Palomar Agustin
- Tutor Ciria Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 201, L 150, F 126, S 8, H SO 3672, I/A 2 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-42
Empresa: POSPALMAR SL
Liquidador Solidario
- Postigo Palomar Agustin
- Postigo Palomar Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 190, L 139, F 102, S 8, H SO 3397, I/A 2 (01/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-42
Empresa: POSPALMAR SL
Administrador Solidario
- Postigo Palomar Agustin
- Postigo Palomar Marta
Liquidador Solidario
- Postigo Palomar Agustin
- Postigo Palomar Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 190, L 139, F 102, S 8, H SO 3397, I/A 2 (01/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-42
Empresa: RESTAURACION CAMPOS DE CASTILLA SL
Administrador Solidario
- Garcia Tejero Alfredo
- Postigo Palomar Agustin
- Tutor Ciria Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 212, L 161, F 46, S 8, H SO 4056, I/A 1 (08/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-201-42
Empresa: CAMPO ALAVES SA
Administrador Mancomunado
- Ciria Ramos Fernando
- Postigo Palomar Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1049 , F 223, S 8, H Z 2010, I/A 11 (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-31-50
Empresa: CAMPO ALAVES SA
Administrador Solidario
- Ciria Ramos Fernando
- Postigo Palomar Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1049 , F 223, S 8, H Z 2010, I/A 11 (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-31-50
Empresa: CAMPO ALAVES SA
Administrador Solidario
- Ciria Ramos Fernando
- Postigo Palomar Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1049 , F 223, S 8, H Z 2010, I/A 10 (08/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-71-50
Empresa: FINCAVACA SL
Administrador Unico
- Postigo Palomar Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 201, L 150, F 49, S 8, H SO 3663, I/A 1 (28/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-41-42
Empresa: POSPALMAR SL
Administrador Solidario
- Postigo Palomar Agustin
- Postigo Palomar Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 90, L 37, F 102, S 8, H SO 3397, I/A 1 (18/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-100-42
VER MAS ACTOS
Información de POSTIGO PALOMAR AGUSTIN
Mostramos los datos de POSTIGO PALOMAR AGUSTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POSTIGO PALOMAR AGUSTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos