POSTIGO GARDON LUIS ALBERTO
Informe ejecutivo de POSTIGO GARDON LUIS ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE POSTIGO GARDON LUIS ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALMA GIPUZKOA SL | Administrador Solidario | 20/04/2012 |
VINCULACIONES DE POSTIGO GARDON LUIS ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POSTIGO GARDON LUIS ALBERTO
Empresa: HIGIENE GLOBAL ORBIS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Conca Morales Daniel
- Cursach Far Antonio-luis
- Francisco Jose Muñoz Bosch
- Postigo Gardon Luis Alberto
- Rafael Muñoz Bosch
- Villanueva Ortega Juan Andres
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36471 , F 150, S 8, H M 655257, I/A 4 (10/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-11-28
Empresa: HIGIENE GLOBAL ORBIS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Conca Morales Daniel
- Cursach Far Antonio-luis
- Muñoz Bosch Francisco Jose
- Muñoz Bosch Rafael
- Postigo Gardon Luis Alberto
- Villanueva Ortega Juan Andres
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44736 , F 171, S 8, H B 395158, I/A 5 (04/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-90-08
Empresa: ALMA GIPUZKOA SL
Administrador Solidario
- Postigo Gardon Luis Alberto
- Postigo Gardon Mauricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2556 , F 69, S 8, H SS 34434, I/A 1 (20/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-82-20
Empresa: GRUPO HELEO SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Camara Gutierrez Vicente
- Conca Morales Daniel
- Girona Ratzke Marco Antonio
- Moreira Costa Rui Jorge
- Postigo Gardon Luis Alberto
- Villanueva Ortega Juan Andres
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25365 , F 224, S 8, H M 291767, I/A 22 (14/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-17-28
Empresa: GRUPO HELEO SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Camara Gutierrez Vicente
- Conca Morales Daniel
- Girona Ratzke Marco Antonio
- Moreira Costa Rui Jorge
- Postigo Gardon Luis Alberto
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25365 , F 219, S 8, H M 291767, I/A 15 (21/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-82-28
Empresa: GRUPO HELEO SL
Consejero Delegado Solidario
- Conca Morales Daniel
- Postigo Gardon Luis Alberto
- Santos Alves Paulo Alexandre Correa
Consejero
Presidente
Vicepresidente
- Postigo Gardon Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25365 , F 219, S 8, H M 291767, I/A 15 (21/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-82-28
Información de POSTIGO GARDON LUIS ALBERTO
Mostramos los datos de POSTIGO GARDON LUIS ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POSTIGO GARDON LUIS ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos