POSE SANCHEZ FRANCISCO JOSE
Informe ejecutivo de POSE SANCHEZ FRANCISCO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE POSE SANCHEZ FRANCISCO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSULTORIA Y SOLUCIONES DE INGENIERIA ENERGY SYSTEMS SL | Administrador Unico | 30/10/2014 | 14/12/2017 |
CONSULTORIA Y SOLUCIONES DE INGENIERIA ENERGY SYSTEMS SL | Apoderado | 22/12/2008 | 14/12/2017 |
VINCULACIONES DE POSE SANCHEZ FRANCISCO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POSE SANCHEZ FRANCISCO JOSE
Apoderado
- Pose Sanchez Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2868 , F 5, S 8, H C 33824, I/A 5 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-241-15
Administrador Unico
- Pose Sanchez Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2868 , F 5, S 8, H C 33824, I/A 5 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-241-15
Administrador Unico
- Pose Sanchez Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2868 , F 5, S 8, H C 33824, I/A 4 (30/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-213-15
Apoderado
- Pose Sanchez Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2868 , F 5, S 8, H C 33824, I/A 2 (22/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-1-15
Información de POSE SANCHEZ FRANCISCO JOSE
Mostramos los datos de POSE SANCHEZ FRANCISCO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POSE SANCHEZ FRANCISCO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos