POSE LOPEZ JOSE
Informe ejecutivo de POSE LOPEZ JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 5
VINCULACIONES DE POSE LOPEZ JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POSE LOPEZ JOSE
Empresa: DESGUACES DEL RIO SL
Administrador Solidario
- Pose Lopez Jose
- Pose Vilarnovo Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2083 , F 171, S 8, H C 8727, I/A 6 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-15
Empresa: DESGUACES DEL RIO SL
Administrador Solidario
- Pose Lopez Jose
- Pose Vilarnovo Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2083 , F 171, S 8, H C 8727, I/A 5 (16/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-203-15
Empresa: DESGUACES DEL RIO SL
Administrador Solidario
- Pose Lopez Jose
- Rio Cao Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2083 , F 171, S 8, H C 8727, I/A 5 (16/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-203-15
Empresa: FORJADOS SANTA COMBA SL
Vicesecret.
- Pose Lopez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 146 , F 59, S 8, H SC 15309, I/A 8 (13/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-200-15
Empresa: POVIUNION SL
Administrador Solidario
- Pose Lopez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 148 , F 218, S 8, H SC 29497, I/A 3 (19/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-15
Empresa: FORJADOS SANTA COMBA SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Pose Lopez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 146 , F 59, S 8, H SC 15309, I/A 7 (16/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-15
Empresa: INGAROIL SL
Administrador Solidario
- Pose Lopez Jose
- Pose Vilarnovo Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32 , F 205, S 8, H SC 6061, I/A 6 (03/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-94-15
Empresa: POSE LOPEZ SL
Administrador Solidario
- Pose Lopez Jose
- Pose Vilarnovo Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 126 , F 142, S 8, H SC 5401, I/A 5 (25/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-15
Empresa: RECICLANOIL SL
Administrador Solidario
- Pose Lopez Jose
- Pose Vilarnovo Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 76 , F 75, S 8, H SC 44745, I/A 2 (25/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-15
Empresa: RECICLANOIL SL
Administrador Solidario
- Pose Lopez Jose
- Pose Vilarnovo Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 76 , F 73, S 8, H SC 44745, I/A 1 (13/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-16-15
Información de POSE LOPEZ JOSE
Mostramos los datos de POSE LOPEZ JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POSE LOPEZ JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos