POSADA FERNANDEZ TOMAS
Informe ejecutivo de POSADA FERNANDEZ TOMAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE POSADA FERNANDEZ TOMAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BOSTLAN SA | Apoderado | 04/10/2021 | |
BOSTLAN SA | Apoderado | 17/04/2020 | |
ORELAND SL | Apoderado | 03/04/2020 | |
BOSTLAN SA | Apoderado | 06/02/2020 | |
BOSTLAN SA | Apoderado | 27/09/2019 | |
ORELAND SL | Apoderado | 09/06/2010 |
VINCULACIONES DE POSADA FERNANDEZ TOMAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POSADA FERNANDEZ TOMAS
Empresa: BOSTLAN SA
Apoderado
- Posada Fernandez Tomas
- Urrutia Argaluza Ainara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5923 , F 131, S 8, H BI 5054,A , I/ 73 (04/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-198-48
Empresa: BOSTLAN SA
Apoderado
- Posada Fernandez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3878 , F 225, S 8, H BI 5054,A , I/ 71 (17/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-85-48
Empresa: ORELAND SL
Apoderado
- Posada Fernandez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 706, L 497, F 39, S 8, H BU 9913, I/A 25 (03/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-70-09
Empresa: BOSTLAN SA
Apoderado
- Posada Fernandez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3878 , F 224, S 8, H BI 5054,A , I/ 69 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-31-48
Empresa: BOSTLAN SA
Apoderado
- Posada Fernandez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3878 , F 223, S 8, H BI 5054,A , I/ 67 (27/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-195-48
Empresa: POSADA ASESORES SL
Liquidador
- Posada Fernandez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5221 , F 43, S 8, H BI 58701, I/A 3 (19/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-143-48
Empresa: POSADA ASESORES SL
Consejero
- Posada Fernandez Tomas
- Posada Ureta Marta
- Posada Ureta Oscar
Liquidador
- Posada Fernandez Tomas
Presidente
- Posada Fernandez Tomas
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5221 , F 43, S 8, H BI 58701, I/A 3 (19/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-143-48
Empresa: POSADA CONSULTING SL
Liquidador
- Posada Fernandez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5509 , F 189, S 8, H BI 65569, I/A 4 (24/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-48
Empresa: POSADA CONSULTING SL
Administrador Unico
- Posada Fernandez Tomas
Liquidador
- Posada Fernandez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5509 , F 189, S 8, H BI 65569, I/A 4 (24/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-48
Empresa: POSADA CONSULTING SL
Administrador Unico
- Posada Fernandez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5509 , F 189, S 8, H BI 65569, I/A 3 (17/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-41-48
VER MAS ACTOS
Información de POSADA FERNANDEZ TOMAS
Mostramos los datos de POSADA FERNANDEZ TOMAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POSADA FERNANDEZ TOMAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos