POSADA ENRIQUEZ JOSE
Informe ejecutivo de POSADA ENRIQUEZ JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE POSADA ENRIQUEZ JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
POSADA MARRON GLACE SL | Administrador Unico | 24/02/2014 | 22/09/2016 |
CASTAGNA SL | Apoderado Solidario | 30/07/2014 | 18/05/2016 |
CASTAGNA SL | Apoderado Mancomunado | 30/07/2014 | 18/05/2016 |
POSADA MARRON GLACE SL | Administrador Solidario | 28/11/2011 | 24/02/2014 |
POSADA MARRON GLACE SL | Consejero Delegado Solidario | 21/10/2009 | 28/11/2011 |
POSADA MARRON GLACE SL | Secretario | 21/01/2010 | 28/11/2011 |
POSADA MARRON GLACE SL | Consejero | 28/11/2011 | |
POSADA MARRON GLACE SL | Consejero Delegado | 21/10/2009 | |
POSADA MARRON GLACE SL | Apoderado Solidario | 21/10/2009 |
VINCULACIONES DE POSADA ENRIQUEZ JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POSADA ENRIQUEZ JOSE
Empresa: POSADA MARRON GLACE SL
Administrador Unico
- Posada Enriquez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 877 , F 160, S 8, H OR 638, I/A 26 (22/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-187-32
Empresa: CASTAGNA SL
Apoderado Mancomunado
- Posada Enriquez Jose
Apoderado Solidario
- Posada Enriquez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 852 , F 155, S 8, H OR 14417, I/A 3 (18/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-100-32
Empresa: CASTAGNA SL
Apoderado Mancomunado
- Cioffi Vito
- Posada Enriquez Jose
- Posada Enriquez Maria
Apoderado Solidario
- Cioffi Vito
- Posada Enriquez Jose
- Posada Enriquez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 852 , F 154, S 8, H OR 14417, I/A 2 (30/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-32
Empresa: POSADA MARRON GLACE SL
Administrador Unico
- Posada Enriquez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 797 , F 143, S 8, H OR 638, I/A 22 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-46-32
Empresa: POSADA MARRON GLACE SL
Administrador Solidario
- Posada Enriquez Jose
- Posada Gonzalez Jose Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 797 , F 143, S 8, H OR 638, I/A 22 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-46-32
Empresa: MARRON GLACE SL
Administrador Solidario
- Posada Enriquez Jose
- Posada Gonzalez Jose Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 797 , F 142, S 8, H OR 638, I/A 20 (28/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-235-32
Empresa: MARRON GLACE SL
Consejero Delegado Solidario
- Posada Enriquez Jose
- Posada Gonzalez Jose Domingo
Consejero
- Posada Enriquez Jose
- Posada Enriquez Maria
- Posada Gonzalez Jose Domingo
Presidente
Secretario
- Posada Enriquez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 797 , F 142, S 8, H OR 638, I/A 20 (28/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-235-32
Empresa: MARRON GLACE SL
Secretario
- Posada Enriquez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 797 , F 142, S 8, H OR 638, I/A 19 (21/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-26-32
Empresa: MARRON GLACE SL
Consejero Delegado Solidario
- Posada Enriquez Jose
- Posada Gonzalez Jose Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 440 , F 95, S 8, H OR 638, I/A 18 (21/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-211-32
Empresa: MARRON GLACE SL
Apoderado Solidario
- Posada Enriquez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 440 , F 95, S 8, H OR 638, I/A 18 (21/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-211-32
VER MAS ACTOS
Información de POSADA ENRIQUEZ JOSE
Mostramos los datos de POSADA ENRIQUEZ JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POSADA ENRIQUEZ JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos