PORTOLES ESPALLARGAS JOSE MIGUEL
Informe ejecutivo de PORTOLES ESPALLARGAS JOSE MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PORTOLES ESPALLARGAS JOSE MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS INTEGRALES MERCANTILES NOGARA SL | Administrador Unico | 08/11/2012 | |
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ALCAÑIZ SL | Apoderado | 04/01/2010 |
VINCULACIONES DE PORTOLES ESPALLARGAS JOSE MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PORTOLES ESPALLARGAS JOSE MIGUEL
Empresa: OROPENDOLA MEDIO AMBIENTE SL
Liquidador Solidario
- Benavente Serrano Jose Antonio
- Portoles Espallargas Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 219, L 219, F 36, S 8, H TE 4052, I/A 2 (01/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-28-44
Empresa: OROPENDOLA MEDIO AMBIENTE SL
Administrador Solidario
- Benavente Serrano Jose Antonio
- Portoles Espallargas Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 219, L 219, F 36, S 8, H TE 4052, I/A 2 (01/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-28-44
Empresa: GRUPO WENSIYE SL
Administrador Unico
- Portoles Espallargas Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 248, L 248, F 193, S 8, H TE 5492, I/A 3 (27/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-44
Empresa: GRUPO WENSIYE SL
Administrador Unico
- Portoles Espallargas Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 248, L 248, F 191, S 8, H TE 5492, I/A 1 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-44
Administrador Unico
- Portoles Espallargas Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 248, L 248, F 144, S 8, H TE 5481, I/A 1 (08/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-225-44
Empresa: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ALCAÑIZ SL
Apoderado
- Portoles Espallargas Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 240, L 240, F 20, S 8, H TE 5063, I/A 2 (04/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-19-44
Información de PORTOLES ESPALLARGAS JOSE MIGUEL
Mostramos los datos de PORTOLES ESPALLARGAS JOSE MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PORTOLES ESPALLARGAS JOSE MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos