PORTOLES ANDREU RAFAEL
Informe ejecutivo de PORTOLES ANDREU RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PORTOLES ANDREU RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OCIO Y TURISMO BENICASIM SL | Administrador Unico | 10/06/2011 | 28/12/2012 |
OCIO Y TURISMO BENICASIM SL | Administrador Mancomunado | 07/02/2011 | 10/06/2011 |
VINCULACIONES DE PORTOLES ANDREU RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PORTOLES ANDREU RAFAEL
Empresa: OCIO Y TURISMO BENICASIM SL
Administrador Unico
- Portoles Andreu Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1095, L 659, F 209, S 8, H CS 18488, I/A 14 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-12
Empresa: OCIO Y TURISMO BENICASIM SL
Administrador Unico
- Portoles Andreu Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1095, L 659, F 208, S 8, H CS 18488, I/A 12 (10/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-119-12
Empresa: OCIO Y TURISMO BENICASIM SL
Administrador Mancomunado
- Ejerique Palomo Julian
- Portoles Andreu Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1095, L 659, F 208, S 8, H CS 18488, I/A 12 (10/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-119-12
Empresa: OCIO Y TURISMO BENICASIM SL
Administrador Mancomunado
- Ejerique Palomo Julian
- Portoles Andreu Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1095, L 659, F 208, S 8, H CS 18488, I/A 11 (07/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-32-12
Información de PORTOLES ANDREU RAFAEL
Mostramos los datos de PORTOLES ANDREU RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PORTOLES ANDREU RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos