PORTO VARELA ANGEL
Informe ejecutivo de PORTO VARELA ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PORTO VARELA ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CHOLO RENT SL | Administrador Unico | 15/01/2019 | |
ALYACLA SERVICIOS SL | Administrador Unico | 28/11/2018 | |
CHOLO INVERSIONES SL | Administrador Unico | 07/10/2014 | |
TALLERES MECAVI SL | Apoderado Mancomunado | 19/01/2010 |
VINCULACIONES DE PORTO VARELA ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PORTO VARELA ANGEL
Empresa: TALLERES MECAVI SL
Administrador Solidario
- Porto Varela Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31036 , F 30, S 8, H M 558621, I/A 6 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-110-28
Empresa: CHOLO RENT SL
Administrador Unico
- Porto Varela Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 348 , F 99, S 8, H SC 49918, I/A 1 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-15
Empresa: ALYACLA SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Porto Varela Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 345 , F 159, S 8, H SC 49844, I/A 1 (28/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-234-15
Empresa: CHOLO INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Porto Varela Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 232 , F 159, S 8, H SC 47396, I/A 1 (07/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-197-15
Empresa: TALLERES MECAVI SL
Administrador Solidario
- Cendon Otero Jose
- Cendon Otero Ramon
- Michel Santiago Saul
- Porto Varela Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1176 , F 124, S 8, H LE 20071, I/A 4 (08/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-116-24
Empresa: TALLERES MECAVI SL
Administrador Mancomunado
- Cendon Otero Jose
- Cendon Otero Ramon
- Porto Varela Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1176 , F 124, S 8, H LE 20071, I/A 4 (08/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-116-24
Empresa: TALLERES MECAVI SL
Administrador Mancomunado
- Porto Varela Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1176 , F 124, S 8, H LE 20071, I/A 3 (22/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-189-24
Empresa: TALLERES MECAVI SL
Apoderado Mancomunado
- Porto Varela Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1176 , F 123, S 8, H LE 20071, I/A 2 (19/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-24
Información de PORTO VARELA ANGEL
Mostramos los datos de PORTO VARELA ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PORTO VARELA ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos