PORTO SERANTES JUAN CARLOS
Informe ejecutivo de PORTO SERANTES JUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PORTO SERANTES JUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOS BUENOS AIRES GALICIA SL | Administrador Unico | 23/12/2020 | |
AUTOS BUENOS AIRES GALICIA SL | Apoderado | 16/12/2019 | |
AUTOS BUENOS AIRES GALICIA SL | Apoderado | 10/09/2019 |
VINCULACIONES DE PORTO SERANTES JUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PORTO SERANTES JUAN CARLOS
Empresa: COMERCIAL GALICIA NAVE 55 SL
Administrador Unico
- Porto Serantes Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4344, L 4344, F 136, S 8, H PO 67618, I/A 2 (21/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-121-36
Empresa: COMERCIAL GALICIA NAVE 55 SL
Administrador Unico
- Porto Serantes Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4344, L 4344, F 135, S 8, H PO 67618, I/A 1 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-36
Empresa: AUTOS BUENOS AIRES GALICIA SL
Administrador Unico
- Porto Serantes Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2839, L 2839, F 222, S 8, H PO 12079, I/A 11 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-2-36
Empresa: AUTOS BUENOS AIRES GALICIA SL
Administrador Mancomunado
- Castroman Diz Juan Luis
- Castroman Porto Juan-luis
- Porto Serantes Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2839, L 2839, F 222, S 8, H PO 12079, I/A 11 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-2-36
Empresa: AUTOS BUENOS AIRES GALICIA SL
Apoderado
- Porto Serantes Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2839, L 2839, F 222, S 8, H PO 12079, I/A 10 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-245-36
Empresa: AUTOS BUENOS AIRES GALICIA SL
Apoderado
- Porto Serantes Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2839, L 2839, F 221, S 8, H PO 12079, I/A 8 (10/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-178-36
Información de PORTO SERANTES JUAN CARLOS
Mostramos los datos de PORTO SERANTES JUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PORTO SERANTES JUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos