PORTO DIEGUEZ JORGE
Informe ejecutivo de PORTO DIEGUEZ JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PORTO DIEGUEZ JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AOLAR PATRIMONIOS SL | Administrador Solidario | 24/07/2024 | |
AOLAR PATRIMONIOS SL | Socio Unico | 07/07/2023 |
VINCULACIONES DE PORTO DIEGUEZ JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PORTO DIEGUEZ JORGE
Empresa: AOLAR PATRIMONIOS SL
Administrador Solidario
- Porto Dieguez Agustin
- Porto Dieguez Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H OR 17007, I/A 5 (24/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-32
Empresa: AOLAR PATRIMONIOS SL
Administrador Unico
- Porto Dieguez Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H OR 17007, I/A 5 (24/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-32
Empresa: AOLAR PATRIMONIOS SL
Socio Único
- Porto Dieguez Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 920 , F 154, S 8, H OR 17007, I/A 3 (07/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-142-32
Empresa: AOLAR PATRIMONIOS SL
Administrador Unico
- Porto Dieguez Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 920 , F 154, S 8, H OR 17007, I/A 2 (23/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-125-32
Empresa: AOLAR PATRIMONIOS SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Carnero Maria Inmaculada
- Porto Dieguez Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 920 , F 154, S 8, H OR 17007, I/A 2 (23/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-125-32
Empresa: AOLAR PATRIMONIOS SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Carnero Maria Inmaculada
- Porto Dieguez Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 920 , F 153, S 8, H OR 17007, I/A 1 (30/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-132-32
Información de PORTO DIEGUEZ JORGE
Mostramos los datos de PORTO DIEGUEZ JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PORTO DIEGUEZ JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos