PORTILLO ROBERT FRANCISCO
Informe ejecutivo de PORTILLO ROBERT FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PORTILLO ROBERT FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEZCLAS ASFALTICAS SOSTENIBLES AIE | Administrador Mancomunado | 03/08/2022 | |
PORTRABI SA | Representante | 21/07/2015 |
VINCULACIONES DE PORTILLO ROBERT FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PORTILLO ROBERT FRANCISCO
Empresa: PAVIMENTOS SA
Representante
- Portillo Robert Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10374 , F 153, S 8, H M 66301, I/A 37 (16/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-39-28
Empresa: HILADA SA
Administrador Unico
- Portillo Robert Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21499 , F 199, S 8, H M 4125, I/A 15 (12/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-35-28
Empresa: MEZCLAS ASFALTICAS SOSTENIBLES AIE
Administrador Mancomunado
- ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN SA
- EUROVIA MANAGEMENT ESPAÑA SL
- Portillo Robert Francisco
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43890 , F 131, S 8, H M 774537, I/A 1 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-152-28
Empresa: PORTILLO EMPRESA CONSTRUCTORA SA
Representante
- Lamo De Espinosa Michels De Champourcin Jose Maria
- Portillo Robert Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10617 , F 213, S 8, H M 59996, I/A 60 (24/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-190-28
Empresa: PORTRABI SA
Administrador Mancomunado
Representante
- Lorente Lorente Jose Manuel
- Portillo Robert Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33572 , F 137, S 8, H M 87538, I/A 48 (22/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-188-28
Empresa: PAVIMENTOS SA
Administrador Unico
Representante
- Portillo Robert Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10374 , F 153, S 8, H M 66301, I/A 36 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-28
Empresa: HILADA SA
Administrador Unico
- Portillo Robert Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21499 , F 199, S 8, H M 4125, I/A 14 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-28
Empresa: PORTRABI SA
Apoderado Mancomunado
- Hernandez Ramiro Enrique
- Lopez Torralba Miguel Angel
- Ortiz Pavon Jorge
- Ortiz Quintana Carlos
- Paternina Olazabal Alvaro
- Portillo Robert Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33572 , F 136, S 8, H M 87538, I/A 46 (18/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-80-28
Empresa: PORTRABI SA
Administrador Mancomunado
Representante
- Ortiz Quintana Carlos
- Portillo Robert Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33572 , F 130, S 8, H M 87538, I/A 39 (21/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-142-28
Empresa: PORTRABI SA
Consejero Delegado
Consejero
- Hernandez Ramiro Enrique
- Lopez Torralba Miguel Angel
- Ortiz Pavon Jorge Juan
- Ortiz Quintana Carlos
- Paternina Olazabal Alvaro
- Portillo Robert Francisco
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Portillo Robert Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33572 , F 130, S 8, H M 87538, I/A 39 (21/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-142-28
VER MAS ACTOS
Información de PORTILLO ROBERT FRANCISCO
Mostramos los datos de PORTILLO ROBERT FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PORTILLO ROBERT FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos