PORTILLO NAVARRO DAMIANA
Informe ejecutivo de PORTILLO NAVARRO DAMIANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PORTILLO NAVARRO DAMIANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
POMEDAL SL | Administrador Mancomunado | 19/01/2015 |
VINCULACIONES DE PORTILLO NAVARRO DAMIANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PORTILLO NAVARRO DAMIANA
Empresa: POMEDAL SL
Administrador Mancomunado
- Portillo Navarro Damiana
- Portillo Navarro Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 847 , F 3, S 8, H AL 20815, I/A 3 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-17-04
Empresa: POMEDAL SL
Administrador Mancomunado
- Portillo Navarro Antonia Isabel
- Portillo Navarro Damiana
- Portillo Navarro Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 847 , F 3, S 8, H AL 20815, I/A 3 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-17-04
Empresa: POMEDAL SL
Administrador Mancomunado
- Portillo Navarro Antonia Isabel
- Portillo Navarro Damiana
- Portillo Navarro Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 847 , F 2, S 8, H AL 20815, I/A 2 (17/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-165-04
Empresa: INDALO GREEN SL
Administrador Solidario
- Portillo Navarro Damiana
- Portillo Navarro Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 244 , F 40, S 8, H AL 7746, I/A 7 (11/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-140-04
Información de PORTILLO NAVARRO DAMIANA
Mostramos los datos de PORTILLO NAVARRO DAMIANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PORTILLO NAVARRO DAMIANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos