PORTET ROVIRA ANNA
Informe ejecutivo de PORTET ROVIRA ANNA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PORTET ROVIRA ANNA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISTRIBUIDORA DE BEGUDES MOVI SL | Administrador Solidario | 22/03/2016 | 06/10/2021 |
DISTRIBUCION DIRECTA INTEGRAL SL | Administrador Solidario | 13/03/2017 | 15/12/2020 |
VINCULACIONES DE PORTET ROVIRA ANNA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PORTET ROVIRA ANNA
Empresa: DISTRIBUIDORA DE BEGUDES MOVI SL
Administrador Solidario
- Lopez Cancho Javier
- Portet Rovira Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35061 , F 189, S 8, H B 7579, I/A 15 (06/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-198-08
Empresa: DAMM DISTRIBUCION INTEGRAL SL
Administrador Solidario
- Lopez Cancho Javier
- Portet Rovira Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45041 , F 131, S 8, H B 318137, I/A 13 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-08
Empresa: DAMM DISTRIBUCION INTEGRAL SL
Administrador Solidario
- Portet Rovira Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45041 , F 131, S 8, H B 318137, I/A 12 (13/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-58-08
Empresa: DISTRIBUIDORA DE BEGUDES MOVI SL
Administrador Solidario
- Lopez Cancho Javier
- Portet Rovira Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35061 , F 186, S 8, H B 7579, I/A 9 (22/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-08
Información de PORTET ROVIRA ANNA
Mostramos los datos de PORTET ROVIRA ANNA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PORTET ROVIRA ANNA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos