PORTEROS MEDRANO JESUS ENRIQUE
Informe ejecutivo de PORTEROS MEDRANO JESUS ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PORTEROS MEDRANO JESUS ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARCHITECTURAL CONSULTING GROUP J. PORTEROS AND PARTNERS SL | Administrador Unico | 23/05/2014 |
VINCULACIONES DE PORTEROS MEDRANO JESUS ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PORTEROS MEDRANO JESUS ENRIQUE
Empresa: EXPLOTACIONES RUSTICAS CASASOLA SL
Administrador Unico
- Porteros Medrano Jesus Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28373 , F 222, S 8, H M 510978, I/A 2 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-37-28
Administrador Unico
- Porteros Medrano Jesus Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32223 , F 168, S 8, H M 579981, I/A 1 (23/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-102-28
Empresa: ARQUITECTURA J PORTEROS SL
Administrador Unico
- Porteros Medrano Jesus Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14345 , F 215, S 8, H M 236758, I/A 6 (06/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-51-28
Empresa: EXPLOTACIONES RUSTICAS CASASOLA SL
Administrador Unico
- Porteros Medrano Jesus Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28373 , F 216, S 8, H M 510978, I/A 1 (02/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-29-28
Información de PORTEROS MEDRANO JESUS ENRIQUE
Mostramos los datos de PORTEROS MEDRANO JESUS ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PORTEROS MEDRANO JESUS ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos