PORTERO MOYA MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de PORTERO MOYA MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PORTERO MOYA MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA ATALAYA DE GESTION INVERSORA SL | Apoderado | 08/04/2015 | |
UNIVERSAL DE SERVICIOS E INTEGRACION SL | Apoderado | 17/11/2011 |
VINCULACIONES DE PORTERO MOYA MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PORTERO MOYA MIGUEL ANGEL
Empresa: LA ATALAYA DE GESTION INVERSORA SL
Apoderado
- Portero Moya Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27281 , F 4, S 8, H M 491531, I/A 3 (08/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-71-28
Empresa: AXOM PIQUERAS SL
Apoderado
- Portero Moya Miguel Angel
- Sanchez Cordoba Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19227 , F 38, S 8, H M 336665, I/A 7 (30/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-175-28
Apoderado
- Portero Moya Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28009 , F 99, S 8, H M 504778, I/A 3 (17/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-226-28
Empresa: TV TARANCON SL
Consejero
- Garcia Zapata Ana Isabel
- Martinez Cano Bibiano
- Martinez Chana Maria Carmen
- Portero Moya Miguel Angel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 446 , F 58, S 8, H CU 1159, I/A 8 (02/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-238-16
Información de PORTERO MOYA MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de PORTERO MOYA MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PORTERO MOYA MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos