PORTERO GARCIA LUZ MARIA
Informe ejecutivo de PORTERO GARCIA LUZ MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PORTERO GARCIA LUZ MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROMHISPANIA SL | Apoderado Mancomunado | 30/08/2024 | |
ROMHISPANIA SL | Apoderado Solidario | 30/08/2024 | |
INVERSIONES MELERA SL | Apoderado | 29/08/2024 | |
ROMHISPANIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/07/2024 | |
MADARIA HC REAL ESTATE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/04/2023 | |
LA FARM REAL ESTATE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/04/2023 |
VINCULACIONES DE PORTERO GARCIA LUZ MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PORTERO GARCIA LUZ MARIA
Empresa: ROMHISPANIA SL
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Castro Carlos Eduardo
- Marin Lopez Otero Pablo
- Portero Garcia Luz Maria
- Velasco Cabredo Eduardo
Apoderado Solidario
- Alvarez Castro Carlos Eduardo
- Marin Lopez Otero Pablo
- Portero Garcia Luz Maria
- Velasco Cabredo Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 580655, I/A 11 (30/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-28
Empresa: INVERSIONES MELERA SL
Apoderado
- Marin Lopez Otero Pablo
- Portero Garcia Luz Maria
- Velasco Cabredo Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 831196, I/A 3 (29/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-28
Empresa: ROMHISPANIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Castro Carlos Eduardo
- Marin Lopez Otero Pablo
- Portero Garcia Luz Maria
- Velasco Cabredo Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 580655, I/A 9 (18/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-28
Empresa: MADARIA HC REAL ESTATE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Castro Carlos Eduardo
- Lopez Otero Pablo Marin
- Portero Garcia Luz Maria
- Velasco Cabredo Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44454 , F 150, S 8, H M 573999, I/A 12 (12/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-74-28
Empresa: LA FARM REAL ESTATE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Castro Carlos Eduardo
- Lopez Otero Pablo Marin
- Portero Garcia Luz Maria
- Velasco Cabredo Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26600 , F 73, S 8, H M 385075, I/A 32 (12/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-74-28
Empresa: MEMSA ANTENAS SL
Apoderado
- Portero Garcia Luz Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17134 , F 6, S 8, H M 293506, I/A 7 (21/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-144-28
Información de PORTERO GARCIA LUZ MARIA
Mostramos los datos de PORTERO GARCIA LUZ MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PORTERO GARCIA LUZ MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos