PORTELA MARTINEZ SOCORRO
Informe ejecutivo de PORTELA MARTINEZ SOCORRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PORTELA MARTINEZ SOCORRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOGAR GUARDESA SL | Administrador Unico | 11/01/2024 | |
GUARDESA DE GESTION SL | Administrador Unico | 03/05/2019 | |
BEGA Y REBOLLAR AGENCIA DE SEGUROS SL | Administrador Unico | 04/04/2017 |
VINCULACIONES DE PORTELA MARTINEZ SOCORRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PORTELA MARTINEZ SOCORRO
Empresa: AUTOGAR GUARDESA SL
Administrador Unico
- Portela Martinez Socorro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3625, L 3625, F 11, S 8, H PO 49494, I/A 3 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-36
Empresa: GUARDESA DE GESTION SL
Administrador Unico
- Portela Martinez Socorro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2273, L 2273, F 65, S 8, H PO 23013, I/A 3 (03/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-88-36
Administrador Unico
- Portela Martinez Socorro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2764, L 2764, F 35, S 8, H PO 31131, I/A 7 (04/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-36
Información de PORTELA MARTINEZ SOCORRO
Mostramos los datos de PORTELA MARTINEZ SOCORRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PORTELA MARTINEZ SOCORRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos