PORTELA FREIRE AMELIA
Informe ejecutivo de PORTELA FREIRE AMELIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PORTELA FREIRE AMELIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONTEMOGOS FAMILIAR SL | Liquidador | 14/04/2015 | 14/04/2015 |
MONTEMOGOS FAMILIAR SL | Administrador Unico | 24/02/2010 | 14/04/2015 |
OTTO INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SL | Administrador Unico | 18/02/2010 | 14/03/2013 |
VINCULACIONES DE PORTELA FREIRE AMELIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PORTELA FREIRE AMELIA
Empresa: MONTEMOGOS FAMILIAR SL
Liquidador
- Portela Freire Amelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3608, L 3608, F 122, S 8, H PO 49130, I/A 2 (14/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-75-36
Empresa: MONTEMOGOS FAMILIAR SL
Administrador Unico
- Portela Freire Amelia
Liquidador
- Portela Freire Amelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3608, L 3608, F 122, S 8, H PO 49130, I/A 2 (14/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-75-36
Empresa: OTTO INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SL
Administrador Unico
- Portela Freire Amelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 163 , F 79, S 8, H SC 46179, I/A 4 (14/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-15
Empresa: MONTEMOGOS FAMILIAR SL
Administrador Unico
- Portela Freire Amelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3608, L 3608, F 120, S 8, H PO 49130, I/A 1 (24/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-47-36
Empresa: OTTO INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SL
Administrador Unico
- Portela Freire Amelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3127 , F 175, S 8, H C 39442, I/A 4 (18/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-39-15
Información de PORTELA FREIRE AMELIA
Mostramos los datos de PORTELA FREIRE AMELIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PORTELA FREIRE AMELIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos