PORTELA DIAZ AGUSTIN
Informe ejecutivo de PORTELA DIAZ AGUSTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE PORTELA DIAZ AGUSTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL CORTE INGLES SA | Apoderado | 09/07/2009 | 23/01/2018 |
VIAJES EL CORTE INGLES SA | Apoderado | 02/09/2009 | 16/06/2017 |
FINANCIERA EL CORTE INGLES EFC SA | Apoderado | 01/09/2009 | 15/06/2017 |
CONSTRUCCION PROMOCIONES E INSTALACIONES SA | Apoderado | 09/09/2009 | 15/06/2017 |
TELECOR SA | Apoderado | 14/09/2009 | 15/06/2017 |
INETUM ESPAÑA SA | Apoderado | 09/09/2009 | 14/06/2017 |
CENTRO DE SEGUROS Y SERVICIOS ECI AGENCIA DE SEGUROS VINCULADA SA | Apoderado | 01/09/2009 | 13/06/2017 |
SECI I FP | Apoderado | 07/01/2010 | 17/03/2017 |
SEGUROS EL CORTE INGLES VIDA PENSIONES Y REASEGUROS SA | Apoderado | 09/09/2009 | 10/05/2010 |
VINCULACIONES DE PORTELA DIAZ AGUSTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PORTELA DIAZ AGUSTIN
Empresa: EL CORTE INGLES SA
Apoderado
- Portela Diaz Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36487 , F 145, S 8, H M 9880, I/A 937 (23/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-28
Empresa: VIAJES EL CORTE INGLES SA
Apoderado
- Portela Diaz Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29004 , F 181, S 8, H M 11385, I/A 181 (16/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-118-28
Apoderado
- Portela Diaz Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25747 , F 189, S 8, H M 18506, I/A 89 (15/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-118-28
Empresa: FINANCIERA EL CORTE INGLES EFC SA
Apoderado
- Portela Diaz Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31672 , F 85, S 8, H M 162765, I/A 166 (15/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-118-28
Empresa: TELECOR SA
Apoderado
- Portela Diaz Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28867 , F 190, S 8, H M 20973, I/A 110 (15/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-118-28
Empresa: INFORMATICA EL CORTE INGLES SA
Apoderado
- Portela Diaz Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34364 , F 210, S 8, H M 19794, I/A 253 (14/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-116-28
Apoderado
- Portela Diaz Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35483 , F 184, S 8, H M 18707, I/A 211 (13/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-115-28
Empresa: SECI I FP
Apoderado
- Ciriero Gonzalez Juan
- Gonzalez Robles Francisco Jose
- Portela Diaz Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35070 , F 195, S 8, H M 8524, I/A 18 (17/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-60-28
Apoderado
- Aguado Aparicio Angel
- Aguado Aparicio Angel
- Bando Polaino Pablo
- Barragan Barragan Juan Francisco
- Bouzas Bermejo Jose
- Cabrera De La Cruz Ricardo
- Calvo Cofreces Luis Eugenio
- Casanovas Rigall Ricardo
- Cid Avila Juan-antonio
- Coloma Marco Maria Isabel
- Delgado Gonzalez Jose
- Exposito Caballero Juan Antonio
- Galdos Soriano Javier
- Garcia Bodega Fernando
- Garcia Bodega Fernando
- Lesmes Coque Jose Maria
- Martinez Olivares Anastasio Jose Luis
- Moreno Serradilla Angel
- Moreno Serradilla Angel
- Morgan Guaranty Trust Company Of New York Sucursal
- Peinado De Gracia Francisco Javier
- Portela Diaz Agustin
- Ramos Naviera Enrique
- Rengifo Calderon Joaquin
- Rengifo Calderon Joaquin
- Ruano Lopez Carlos
- Ruiz Flores Andres
- Sanz Elorza Jorge
- Serrano Rodriguez German
- Susin Molins Jaime
- Vaca Cabrera Juan Angel
- Valdes Garcia Casimiro
- Villamor Sogo Antonio
- Vivo Burruezo Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24836 , F 79, S 8, H M 64854, I/A 87 (10/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-95-28
Empresa: SECI I FP
Apoderado
- Portela Diaz Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 443 , F 76, S 8, H M 8524, I/A 10 (07/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-10-28
VER MAS ACTOS
Información de PORTELA DIAZ AGUSTIN
Mostramos los datos de PORTELA DIAZ AGUSTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PORTELA DIAZ AGUSTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos