PORTALS PEREZ VIZCAINO ANA MARIA
Informe ejecutivo de PORTALS PEREZ VIZCAINO ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PORTALS PEREZ VIZCAINO ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESPORA SL | Administrador Solidario | 08/08/2024 | |
INVERSIONES NYAGARA SA | Consejero | 30/01/2017 | |
ESPORA SL | Apoderado Mancomunado | 09/07/2009 |
VINCULACIONES DE PORTALS PEREZ VIZCAINO ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PORTALS PEREZ VIZCAINO ANA MARIA
Empresa: ESPORA SL
Administrador Solidario
- Portals Perez Vizcaino Ana Maria
- Pruna Montes Consolacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 18447, I/A 10 (08/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-157-28
Empresa: ESPORA SL
Administrador Mancomunado
- Portals Perez Vizcaino Ana Maria
- Pruna Montes Consolacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 18447, I/A 10 (08/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-157-28
Empresa: INVERSIONES NYAGARA SA
Consejero
- Marrero Cabrera Jose Luis
- Portals Perez Vizcaino Ana Maria
- Rodriguez Aramberri Jose Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3977 , F 83, S 8, H M 66557, I/A 8 (19/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-82-28
Empresa: INVERSIONES NYAGARA SA
Consejero
- Portals Perez Vizcaino Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3977 , F 83, S 8, H M 66557, I/A 7 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-28
Empresa: ESPORA SL
Apoderado Mancomunado
- Marrero Cabrera Jose Luis
- Muñoz Horcajo Manuel
- Portals Perez Vizcaino Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14457 , F 113, S 8, H M 18447, I/A 7 (09/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-137-28
Información de PORTALS PEREZ VIZCAINO ANA MARIA
Mostramos los datos de PORTALS PEREZ VIZCAINO ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PORTALS PEREZ VIZCAINO ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos