PORTAL HUGUET OSCAR
Informe ejecutivo de PORTAL HUGUET OSCAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PORTAL HUGUET OSCAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LINAZA RESTAURACION SL | Administrador Unico | 17/08/2023 |
VINCULACIONES DE PORTAL HUGUET OSCAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PORTAL HUGUET OSCAR
Empresa: VOLEA RESTAURACION SL
Administrador Unico
- Portal Huguet Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41042 , F 184, S 8, H M 727807, I/A 3 (01/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-234-28
Empresa: LINAZA RESTAURACION SL
Administrador Unico
- Portal Huguet Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45583 , F 144, S 8, H M 801684, I/A 1 (17/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-161-28
Empresa: VOLEA RESTAURACION SL
Administrador Unico
- Portal Huguet Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41042 , F 184, S 8, H M 727807, I/A 2 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-108-28
Empresa: VOLEA RESTAURACION SL
Administrador Mancomunado
- Davila Garcia Jorge
- Portal Huguet Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41042 , F 184, S 8, H M 727807, I/A 2 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-108-28
Empresa: VOLEA RESTAURACION SL
Administrador Mancomunado
- Davila Garcia Jorge
- Portal Huguet Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41042 , F 181, S 8, H M 727807, I/A 1 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-28
Información de PORTAL HUGUET OSCAR
Mostramos los datos de PORTAL HUGUET OSCAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PORTAL HUGUET OSCAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos