PORTABELLA BERTRAND EMILIO
Informe ejecutivo de PORTABELLA BERTRAND EMILIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PORTABELLA BERTRAND EMILIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GUTERMANN HOLDING SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/04/2017 | 22/11/2023 |
GUTERMANN SA | Secretario No Consejero | 27/04/2017 | 22/11/2023 |
GUTERMANN HOLDING SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/05/2023 | 22/11/2023 |
GUTERMANN SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/12/2022 | 22/11/2023 |
GUTERMANN HOLDING SL | Secretario No Consejero | 22/11/2023 | |
GUTERMANN HOLDING SL | Secretario No Consejero | 27/04/2017 | 02/05/2023 |
GUTERMANN SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/04/2017 | 21/12/2022 |
CHOPARD IBERICA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/07/2015 | 18/07/2016 |
VINCULACIONES DE PORTABELLA BERTRAND EMILIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PORTABELLA BERTRAND EMILIO
Empresa: GUTERMANN SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Portabella Bertrand Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45442 , F 7, S 8, H B 74532, I/A 135 (22/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-227-08
Empresa: GUTERMANN SA
Secretario No Consejero
- Portabella Bertrand Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45442 , F 7, S 8, H B 74532, I/A 134 (22/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-227-08
Empresa: GUTERMANN HOLDING SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Portabella Bertrand Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48736 , F 169, S 8, H B 276257, I/A 27 (22/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-227-08
Empresa: GUTERMANN HOLDING SL
Secretario No Consejero
- Portabella Bertrand Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48736 , F 169, S 8, H B 276257, I/A 26 (22/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-227-08
Empresa: GUTERMANN HOLDING SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Portabella Bertrand Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40285 , F 130, S 8, H B 276257, I/A 25 (02/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-08
Empresa: GUTERMANN HOLDING SL
Secretario No Consejero
- Portabella Bertrand Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40285 , F 130, S 8, H B 276257, I/A 25 (02/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-08
Empresa: GUTERMANN SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Portabella Bertrand Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45442 , F 6, S 8, H B 74532, I/A 132 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-08
Empresa: GUTERMANN SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Botella De Gea Xavier
- Clotet Soler Jaume
- Portabella Bertrand Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45442 , F 6, S 8, H B 74532, I/A 132 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-08
Empresa: GUTERMANN HOLDING SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Andreas Linz
- Clotet Soler Jaume
- Portabella Bertrand Emilio
Secretario No Consejero
- Portabella Bertrand Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40285 , F 129, S 8, H B 276257, I/A 20 (27/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-08
Empresa: GUTERMANN SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Andreas Linz
- Botella De Gea Xavier
- Clotet Soler Jaume
- Portabella Bertrand Emilio
Secretario No Consejero
- Portabella Bertrand Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45442 , F 1, S 8, H B 74532, I/A 119 (27/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-08
VER MAS ACTOS
Información de PORTABELLA BERTRAND EMILIO
Mostramos los datos de PORTABELLA BERTRAND EMILIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PORTABELLA BERTRAND EMILIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos