PORTA GASET ANGEL
Informe ejecutivo de PORTA GASET ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PORTA GASET ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ECOLOGIC BIOGAS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/03/2024 | |
ECOLOGIC BIOGAS SL | Consejero | 12/01/2024 | |
PANISEC 2014 SL | Administrador Unico | 15/07/2019 | |
PANISEC 2014 SL | Apoderado | 18/12/2009 |
VINCULACIONES DE PORTA GASET ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PORTA GASET ANGEL
Empresa: ECOLOGIC BIOGAS SL
Consejero Delegado
Consejero Delegado Mancomunado
- Checa Ortiz Guillermo
- Porta Gaset Angel
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H L 20830, I/A 7 (04/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-25
Empresa: ECOLOGIC BIOGAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Checa Ortiz Guillermo
- Porta Gaset Angel
- Solans Burgues Juan Antonio
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1056 , F 180, S 8, H L 20830, I/A 5 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-25
Empresa: ECOLOGIC BIOGAS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Checa Ortiz Guillermo
- Porta Gaset Angel
Consejero
- Checa Ortiz Guillermo
- Porta Gaset Angel
- Solans Burgues Juan Antonio
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1056 , F 180, S 8, H L 20830, I/A 4 (12/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-25
Empresa: ECOLOGIC BIOGAS SL
Administrador Unico
- Porta Gaset Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1056 , F 180, S 8, H L 20830, I/A 4 (12/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-25
Empresa: PANISEC 2014 SL
Administrador Unico
- Porta Gaset Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1214 , F 47, S 8, H L 24220, I/A 5 (15/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-139-25
Empresa: ECOLOGIC BIOGAS SL
Administrador Unico
- Porta Gaset Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1056 , F 179, S 8, H L 20830, I/A 3 (30/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-26-25
Empresa: ECOLOGIC BIOGAS SL
Administrador Solidario
- Porta Gaset Angel
- Porta Gaset Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1056 , F 179, S 8, H L 20830, I/A 3 (30/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-26-25
Empresa: INVER BIOGAS SL
Apoderado
- Porta Gaset Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1214 , F 37, S 8, H L 24220, I/A 2 (18/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-249-25
Información de PORTA GASET ANGEL
Mostramos los datos de PORTA GASET ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PORTA GASET ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos