PORTA CANTO ANTONIO RAMON
Informe ejecutivo de PORTA CANTO ANTONIO RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PORTA CANTO ANTONIO RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UNISA NIPERSA SL | Administrador Unico | 25/03/2022 | |
UNISA-HERNANDEZ SEIJO SL | Administrador Solidario | 26/11/2015 | |
UNISA EUROPA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/07/2013 | |
UNISA EUROPA SA | Apoderado | 03/07/2013 | |
PORTA PLANELLES SL | Administrador Unico | 12/03/2013 | |
UNISA EUROPA SA | Vicepresidente | 20/04/2012 | |
UNISA EUROPA SA | Consejero | 20/04/2012 | |
NIETOGARITANO-UNISA SL | Administrador Solidario | 10/04/2012 |
VINCULACIONES DE PORTA CANTO ANTONIO RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PORTA CANTO ANTONIO RAMON
Empresa: UNISA NIPERSA SL
Administrador Unico
- Porta Canto Antonio Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3931 , F 204, S 8, H A 149197, I/A 4 (25/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-65-03
Empresa: UNISA NIPERSA SL
Administrador Solidario
- Perez Salas Rocio
- Porta Canto Antonio Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3931 , F 204, S 8, H A 149197, I/A 4 (25/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-65-03
Empresa: UNISA EUROPA SA
Consejero
- Fernandez Grisel
- Musso Carlos
- Pastor Linares Marcial
- Porta Canto Antonio Ramon
- Sevilla Perez Francisco
- Tart Brian J
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Porta Canto Antonio Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2576 , F 114, S 8, H A 14420, I/A 34 (11/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-36-03
Empresa: UNISA EUROPA SA
Consejero
- Fernandez Grisel
- Loumiet Juan P
- Musso Carlos
- Pastor Linares Marcial
- Porta Canto Antonio Ramon
- Sevilla Perez Francisco
- Tart Brian J
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Porta Canto Antonio Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2576 , F 113, S 8, H A 14420, I/A 28 (10/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-35-03
Empresa: UNISA NIPERSA SL
Administrador Solidario
- Perez Salas Rocio
- Porta Canto Antonio Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3931 , F 203, S 8, H A 149197, I/A 1 (17/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-58-03
Empresa: UNISA-HERNANDEZ SEIJO SL
Administrador Solidario
- Hernandez Seijo Ruben Gerardo
- Porta Canto Antonio Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3903 , F 72, S 8, H A 147509, I/A 1 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-03
Empresa: UNISA EUROPA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Pastor Linares Marcial
- Porta Canto Antonio Ramon
- Sevilla Perez Francisco
Apoderado
- Porta Canto Antonio Ramon
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2576 , F 109, S 8, H A 14420, I/A 24 (03/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-130-03
Empresa: UNISA EUROPA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Pastor Linares Marcial
- Porta Canto Antonio Ramon
Apoderado
- Porta Canto Antonio Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2576 , F 109, S 8, H A 14420, I/A 24 (03/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-130-03
Empresa: PORTA PLANELLES SL
Administrador Unico
- Porta Canto Antonio Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3499 , F 6, S 8, H A 123839, I/A 3 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-55-03
Empresa: PORTA PLANELLES SL
Administrador Solidario
- Planelles Rico Isabel Maria
- Porta Canto Antonio Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3499 , F 6, S 8, H A 123839, I/A 3 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-55-03
VER MAS ACTOS
Información de PORTA CANTO ANTONIO RAMON
Mostramos los datos de PORTA CANTO ANTONIO RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PORTA CANTO ANTONIO RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos