PORTA ABAD EDUARD
Informe ejecutivo de PORTA ABAD EDUARD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PORTA ABAD EDUARD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LASER SALLENT SL | Administrador Solidario | 28/03/2019 | 24/02/2021 |
LASER SALLENT SL | Administrador Unico | 26/01/2012 | 28/03/2019 |
FRIMAL TRADING SL | Apoderado | 31/03/2009 | 02/10/2009 |
FRIMAL TRADING SL | Consejero | 31/03/2009 | 02/10/2009 |
VINCULACIONES DE PORTA ABAD EDUARD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PORTA ABAD EDUARD
Empresa: LASER SALLENT SL
Administrador Solidario
- Porta Abad Eduard
- Rodriguez Rodriguez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42966 , F 166, S 8, H B 421109, I/A 6 (24/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-08
Empresa: LASER SALLENT SL
Administrador Solidario
- Porta Abad Eduard
- Rodriguez Rodriguez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42966 , F 164, S 8, H B 421109, I/A 3 (28/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-67-08
Empresa: LASER SALLENT SL
Administrador Unico
- Porta Abad Eduard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42966 , F 164, S 8, H B 421109, I/A 3 (28/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-67-08
Empresa: LASER SALLENT SL
Administrador Unico
- Porta Abad Eduard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42966 , F 162, S 8, H B 421109, I/A 1 (26/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-26-08
Empresa: FRIMAL TRADING SL
Apoderado
- Porta Abad Eduard
- Rodriguez Rodriguez Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41167 , F 181, S 8, H B 365987, I/A 7 (02/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-196-08
Empresa: FRIMAL TRADING SL
Consejero
- Andreu Puyal Gregorio Francisco
- Kenneth John Douglas
- Porta Abad Eduard
- Rodriguez Rodriguez Francesc
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41167 , F 181, S 8, H B 365987, I/A 6 (02/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-196-08
Empresa: FRIMAL TRADING SL
Consejero
- Andreu Puyal Gregorio Francisco
- Kenneth John Douglas
- Porta Abad Eduard
- Rodriguez Rodriguez Francesc
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40522 , F 16, S 8, H B 365987, I/A 4 (31/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-69-08
Empresa: FRIMAL TRADING SL
Apoderado
- Porta Abad Eduard
- Rodriguez Rodriguez Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40522 , F 15, S 8, H B 365987, I/A 3 (31/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-69-08
Información de PORTA ABAD EDUARD
Mostramos los datos de PORTA ABAD EDUARD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PORTA ABAD EDUARD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos