PORRES SALCES ALMUDENA
Informe ejecutivo de PORRES SALCES ALMUDENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PORRES SALCES ALMUDENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBERICOS DE BELLOTA RONDA 16 SL | Administrador Unico | 24/11/2014 | |
IBERICOS DE BELLOTA RONDA 16 SL | Apoderado Solidario | 30/03/2010 |
VINCULACIONES DE PORRES SALCES ALMUDENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PORRES SALCES ALMUDENA
Empresa: IBERICOS DE BELLOTA RONDA 16 SL
Administrador Unico
- Porres Salces Almudena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5109 , F 42, S 8, H BI 56259, I/A 4 (24/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-231-48
Empresa: IBERICOS DE BELLOTA RONDA 16 SL
Administrador Mancomunado
- Porres Salces Almudena
- Salgado Diez Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5109 , F 42, S 8, H BI 56259, I/A 3 (03/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-48
Empresa: IBERICOS DE BELLOTA RONDA 16 SL
Apoderado Solidario
- Porres Salces Almudena
- Salgado Diez Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5109 , F 41, S 8, H BI 56259, I/A 2 (30/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-69-48
Empresa: IBERICOS DE BELLOTA RONDA 16 SL
Administrador Mancomunado
- Porres Salces Almudena
- Salgado Diez Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5109 , F 38, S 8, H BI 56259, I/A 1 (22/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-69-48
Información de PORRES SALCES ALMUDENA
Mostramos los datos de PORRES SALCES ALMUDENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PORRES SALCES ALMUDENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos