PORRAS TERUEL TERESA
Informe ejecutivo de PORRAS TERUEL TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PORRAS TERUEL TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LIMPIEZA DE MALAGA SA MUNICIPAL | Vicepresidente | 03/11/2023 | |
LIMPIEZA DE MALAGA SA MUNICIPAL | Consejero | 03/11/2023 | |
EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE SA MUNICIPAL | Presidente | 09/10/2023 | |
EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE SA MUNICIPAL | Consejero | 09/10/2023 | |
TEATRO CERVANTES DE MALAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES SA | Consejero | 05/09/2023 |
VINCULACIONES DE PORRAS TERUEL TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PORRAS TERUEL TERESA
Empresa: LIMPIEZA DE MALAGA SA MUNICIPAL
Consejero
Director Gerente
Presidente
Vicepresidente
- Porras Teruel Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5949, L 4856, F 162, S 8, H MA155837, I/A 19 (03/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-29
Empresa: LIMPIEZA DE MALAGA SA MUNICIPAL
Consejero Delegado
- Porras Teruel Teresa
Consejero
Presidente
Vicepresidente
- Porras Teruel Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5949, L 4856, F 162, S 8, H MA155837, I/A 19 (03/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-29
Consejero
Presidente
- Porras Teruel Teresa
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5576, L 4483, F 183, S 8, H MA 9516, I/A 70 (09/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-29
Consejero
Presidente
- Porras Teruel Teresa
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5576, L 4483, F 183, S 8, H MA 9516, I/A 70 (09/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-29
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5959, L 4866, F 108, S 8, H MA 91166, I/A 50 (05/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-179-29
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4717, L 3625, F 174, S 8, H MA 79314, I/A 30 (17/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-187-29
Empresa: LIMPIEZA DE MALAGA SA MUNICIPAL
Consejero Delegado
- Porras Teruel Teresa
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5942, L 4849, F 58, S 8, H MA155837, I/A 2 (22/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-149-29
Empresa: LIMPIEZA DE MALAGA SA MUNICIPAL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Porras Teruel Teresa
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5942, L 4849, F 56, S 8, H MA155837, I/A 1 (15/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-119-29
Consejero Delegado
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4717, L 3625, F 174, S 8, H MA 79314, I/A 29 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-11-29
Consejero
Presidente
- Porras Teruel Teresa
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5576, L 4483, F 182, S 8, H MA 9516, I/A 64 (29/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-150-29
VER MAS ACTOS
Información de PORRAS TERUEL TERESA
Mostramos los datos de PORRAS TERUEL TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PORRAS TERUEL TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos