PORRAS RINCON ALFONSO ROBERTO
Informe ejecutivo de PORRAS RINCON ALFONSO ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PORRAS RINCON ALFONSO ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVIFINQUES TGN SERVEIS IMMOBILIARIS SL | Administrador Solidario | 30/10/2012 | |
EXEDRA IMMOBLES SL | Administrador Unico | 15/12/2010 |
VINCULACIONES DE PORRAS RINCON ALFONSO ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PORRAS RINCON ALFONSO ROBERTO
Administrador Solidario
- Benedicto Rebull Pablo
- Porras Rincon Alfonso Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2709 , F 120, S 8, H T 44628, I/A 1 (30/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-43
Empresa: EXEDRA IMMOBLES SL
Administrador Unico
- Porras Rincon Alfonso Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2587 , F 161, S 8, H T 42116, I/A 1 (15/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-246-43
Empresa: SERVICIO INTEGRAL ROMA SL
Liquidador
- Porras Rincon Alfonso Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1268 , F 65, S 8, H T 14223, I/A 4 (29/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-6-43
Empresa: SERVICIO INTEGRAL ROMA SL
Administrador Unico
- Porras Rincon Alfonso Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1268 , F 65, S 8, H T 14223, I/A 4 (29/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-6-43
Información de PORRAS RINCON ALFONSO ROBERTO
Mostramos los datos de PORRAS RINCON ALFONSO ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PORRAS RINCON ALFONSO ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos