PORRAS PEREZ SILVIA GEMA
Informe ejecutivo de PORRAS PEREZ SILVIA GEMA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PORRAS PEREZ SILVIA GEMA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SILUAP OPTICO SL | Administrador Solidario | 06/11/2018 | |
POMAR OPTICO SL | Socio Unico | 24/06/2014 | |
POMAR OPTICO SL | Administrador Unico | 24/06/2014 | |
SIMAR OPTICO SL | Socio Unico | 08/10/2013 | |
SIMAR OPTICO SL | Administrador Unico | 06/07/2012 |
VINCULACIONES DE PORRAS PEREZ SILVIA GEMA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PORRAS PEREZ SILVIA GEMA
Empresa: SILUAP OPTICO SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Marmolejo Eva Maria
- Porras Perez Silvia Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5188, L 4095, F 124, S 8, H MA120035, I/A 2 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-29
Empresa: POMAR OPTICO SL
Administrador Unico
- Porras Perez Silvia Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4102, L 3013, F 46, S 8, H MA 85740, I/A 2 (24/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-123-29
Empresa: POMAR OPTICO SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Marmolejo Juan Antonio
- Porras Perez Silvia Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4102, L 3013, F 46, S 8, H MA 85740, I/A 2 (24/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-123-29
Empresa: POMAR OPTICO SL
Socio Único
- Porras Perez Silvia Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4102, L 3013, F 46, S 8, H MA 85740, I/A 2 (24/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-123-29
Empresa: SIMAR OPTICO SL
Socio Único
- Porras Perez Silvia Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3908, L 2819, F 157, S 8, H MA 80141, I/A 5 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-199-29
Empresa: SIMAR OPTICO SL
Administrador Unico
- Porras Perez Silvia Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3908, L 2819, F 154, S 8, H MA 80141, I/A 3 (06/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-140-29
Empresa: SIMAR OPTICO SL
Administrador Solidario
- ALAIN AFFLELOU ESPAÑA SA
- Porras Perez Silvia Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3908, L 2819, F 154, S 8, H MA 80141, I/A 3 (06/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-140-29
Información de PORRAS PEREZ SILVIA GEMA
Mostramos los datos de PORRAS PEREZ SILVIA GEMA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PORRAS PEREZ SILVIA GEMA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos