PORRAS MUÑOZ COSTI MARTA
Informe ejecutivo de PORRAS MUÑOZ COSTI MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PORRAS MUÑOZ COSTI MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COLLADOS DE SAN BENITO SL | Administrador Unico | 04/01/2010 | |
D & P DIAMONDS SL | Secretario | 17/07/2009 | |
D & P DIAMONDS SL | Consejero | 17/07/2009 | |
ALDONZA SL | Apoderado | 17/07/2009 |
VINCULACIONES DE PORRAS MUÑOZ COSTI MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PORRAS MUÑOZ COSTI MARTA
Empresa: GALVANIZACION MADRILEÑA SA
Consejero Delegado Solidario
- Porras Muñoz Costi Marta
- Porras Muñoz Costi Sonia
Consejero
- Muñoz-costi Perez Emilia Gloria
- Porras Muñoz Costi Marta
- Porras Muñoz Costi Sonia
Presidente
Secretario
- Porras Muñoz Costi Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3313 , F 65, S 8, H M 56238, I/A B (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-9-28
Empresa: COLLADOS DE SAN BENITO SL
Administrador Unico
- Porras Muñoz Costi Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6745 , F 148, S 8, H M 109866, I/A 5 (04/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-10-28
Empresa: GALVANIZACION MADRILEÑA SA
Consejero Delegado Solidario
- Porras Muñoz Costi Marta
- Porras Muñoz Costi Sonia
Consejero
- Muñoz-costi Perez Emilia Gloria
- Porras Muñoz Costi Marta
- Porras Muñoz Costi Sonia
Presidente
Secretario
- Porras Muñoz Costi Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3313 , F 63, S 8, H M 56238, I/A 19 (03/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-176-28
Empresa: GALVANIZACION MADRILEÑA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Bernaldo Quiros Alvarez Asturias Bohorquez Jose Ma
- Porras Muñoz Carlos
- Porras Muñoz Costi Marta
- Porras Muñoz Costi Sonia
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3313 , F 63, S 8, H M 56238, I/A 19 (03/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-176-28
Empresa: ALDONZA SL
Apoderado
- Porras Muñoz Costi Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6707 , F 113, S 8, H M 109213, I/A 5 (17/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-143-28
Empresa: D & P DIAMONDS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Dorado Honrado Juan Teodoro
- Dorado Honrado Pablo
- Porras Muñoz Costi Marta
Presidente
Secretario
- Porras Muñoz Costi Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18082 , F 138, S 8, H M 312687, I/A 3 (17/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-142-28
Empresa: D & P DIAMONDS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Dorado Honrado Juan Teodoro
- Dorado Honrado Pablo
- Porras Muñoz Carlos
- Porras Muñoz Costi Marta
Presidente
Secretario
- Porras Muñoz Costi Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18082 , F 138, S 8, H M 312687, I/A 3 (17/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-142-28
Información de PORRAS MUÑOZ COSTI MARTA
Mostramos los datos de PORRAS MUÑOZ COSTI MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PORRAS MUÑOZ COSTI MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos