PORRAS MORENO FRANCISCA
Informe ejecutivo de PORRAS MORENO FRANCISCA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE PORRAS MORENO FRANCISCA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LAGUNA SIERRAMAR SL | Administrador Mancomunado | 14/01/2016 | |
CONFUENSOL SL | Administrador Unico | 15/11/2013 | 30/09/2015 |
CONTRATAS FUENGIROLA SL | Administrador Unico | 04/09/2015 | |
CONFUENSOL SL | Administrador Mancomunado | 26/02/2013 | |
ANDE COSTA SUR SL | Administrador Unico | 21/07/2011 |
VINCULACIONES DE PORRAS MORENO FRANCISCA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PORRAS MORENO FRANCISCA
Empresa: LAGUNA SIERRAMAR SL
Administrador Mancomunado
- Porras Moreno Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4197, L 3107, F 202, S 8, H MA 88393, I/A 3 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-29
Empresa: CONFUENSOL SL
Administrador Unico
- Porras Moreno Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2424, L 1337, F 12, S 8, H MA 38920, I/A 5 (30/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-193-29
Empresa: CONTRATAS FUENGIROLA SL
Administrador Unico
- Porras Moreno Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1818, L 731, F 82, S 8, H MA 24292, I/A 4 (04/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-176-29
Empresa: CONFUENSOL SL
Administrador Unico
- Porras Moreno Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2424, L 1337, F 11, S 8, H MA 38920, I/A 4 (15/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-226-29
Empresa: CONFUENSOL SL
Administrador Mancomunado
- Porras Moreno Francisca
- Tamayo Villar Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2424, L 1337, F 11, S 8, H MA 38920, I/A 3 (26/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-29
Empresa: ANDE COSTA SUR SL
Administrador Unico
- Porras Moreno Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4155, L 3065, F 76, S 8, H MA 87228, I/A 2 (21/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-149-29
Información de PORRAS MORENO FRANCISCA
Mostramos los datos de PORRAS MORENO FRANCISCA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PORRAS MORENO FRANCISCA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos