PORRAS MARTIN ANGEL
Informe ejecutivo de PORRAS MARTIN ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PORRAS MARTIN ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KIVIVIAN SL | Apoderado | 21/07/2022 | |
INSTADEPOCRUZ 2022 SL | Administrador Unico | 04/01/2022 | |
INSTADEPOCRUZ 2022 SL | Socio Unico | 04/01/2022 | |
POMACRUZTRANS 2021 SL | Socio Unico | 28/09/2021 | |
POMACRUZTRANS 2021 SL | Administrador Unico | 28/09/2021 | |
MAPOCRUZ 2020 SL | Socio Unico | 18/01/2021 | |
MAPOCRUZ 2020 SL | Administrador Unico | 18/01/2021 |
VINCULACIONES DE PORRAS MARTIN ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PORRAS MARTIN ANGEL
Empresa: KIVIVIAN SL
Apoderado
- Porras Martin Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2853, L 1766, F 198, S 8, H MA 50738, I/A 3 (21/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-29
Empresa: INSTADEPOCRUZ 2022 SL
Administrador Unico
- Porras Martin Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6108, L 5015, F 154, S 8, H MA164622, I/A 1 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-29
Empresa: INSTADEPOCRUZ 2022 SL
Socio Único
- Porras Martin Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6108, L 5015, F 154, S 8, H MA164622, I/A 1 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-29
Empresa: POMACRUZTRANS 2021 SL
Administrador Unico
- Porras Martin Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6071, L 4978, F 70, S 8, H MA163008, I/A 1 (28/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-193-29
Empresa: POMACRUZTRANS 2021 SL
Socio Único
- Porras Martin Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6071, L 4978, F 70, S 8, H MA163008, I/A 1 (28/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-193-29
Empresa: MAPOCRUZ 2020 SL
Administrador Unico
- Porras Martin Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5999, L 4906, F 188, S 8, H MA158875, I/A 1 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-29
Empresa: MAPOCRUZ 2020 SL
Socio Único
- Porras Martin Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5999, L 4906, F 188, S 8, H MA158875, I/A 1 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-29
Empresa: PORRAS MARTIN 2018 SL
Administrador Solidario
- Porras Martin Angel
- Porras Martin Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5722, L 4629, F 185, S 8, H MA144809, I/A 2 (18/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-29
Empresa: PORRAS MARTIN 2018 SL
Administrador Solidario
- Porras Martin Angel
- Porras Martin Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5722, L 4629, F 185, S 8, H MA144809, I/A 1 (25/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-29
Información de PORRAS MARTIN ANGEL
Mostramos los datos de PORRAS MARTIN ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PORRAS MARTIN ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos