PORRAS LOPEZ RAFAEL
Informe ejecutivo de PORRAS LOPEZ RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE PORRAS LOPEZ RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AVIOR CAPITAL MANAGEMENT SL | Consejero | 27/04/2023 | |
AVIOR CAPITAL MANAGEMENT SL | Apoderado Solidario | 21/10/2022 | |
CALOTA HOLDINGS SL | Consejero | 01/10/2021 | |
CALOTA HOLDINGS SL | Apoderado Solidario | 01/10/2021 | |
AVIOR CAPITAL CALOTA II SL | Consejero | 11/08/2021 | |
AVIOR CAPITAL CALOTA II SL | Apoderado Solidario | 03/08/2021 | |
CALOTA HOLDINGS SL | Apoderado Solidario | 21/06/2021 | |
AVIOR CAPITAL CALOTA II SL | Apoderado Solidario | 21/06/2021 | |
AVIOR CAPITAL SGEIC SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/02/2018 | |
AVIOR CAPITAL SGEIC SA | Consejero | 05/02/2018 |
VINCULACIONES DE PORRAS LOPEZ RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PORRAS LOPEZ RAFAEL
Empresa: AVIOR CAPITAL MANAGEMENT SL
Consejero
- Del Olmo De Saavedra Borja
- Moreno Zabala Felipe Jose
- Porras Lopez Rafael
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43366 , F 141, S 8, H M 766025, I/A 6 (27/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-28
Empresa: AVIOR CAPITAL MANAGEMENT SL
Apoderado Solidario
- Porras Lopez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43366 , F 138, S 8, H M 766025, I/A 5 (21/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-207-28
Empresa: TORRANSA SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Del Olmo De Saavedra Borja
- Moreno Zabala Felipe
- Porras Lopez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42003 , F 75, S 8, H M 743789, I/A 5 (01/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-195-28
Empresa: TORRANSA SPAIN SL
Consejero
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42003 , F 74, S 8, H M 743789, I/A 4 (01/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-195-28
Empresa: BENADIO SPAIN SL
Apoderado Solidario
Consejero
- Del Olmo De Saavedra Borja
- Moreno Zabala Felipe
- Porras Lopez Rafael
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41905 , F 29, S 8, H M 742089, I/A 6 (11/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-158-28
Empresa: BENADIO SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Del Olmo De Saavedra Borja
- Porras Lopez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41905 , F 26, S 8, H M 742089, I/A 5 (03/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-152-28
Empresa: BENADIO SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Del Olmo De Saavedra Borja
- Porras Lopez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41905 , F 24, S 8, H M 742089, I/A 3 (21/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-121-28
Empresa: TORRANSA SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Del Olmo De Saavedra Borja
- Porras Lopez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42003 , F 74, S 8, H M 743789, I/A 3 (21/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-121-28
Empresa: AVIOR CAPITAL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Del Olmo De Saavedra Borja
- Moreno Zabala Felipe Jose
- Porras Lopez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37149 , F 93, S 8, H M 663050, I/A 2 (06/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-31-28
Empresa: AVIOR CAPITAL SA
Consejero
- Del Olmo De Saavedra Borja
- Moreno Zabala Felipe Jose
- Porras Lopez Rafael
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37149 , F 90, S 8, H M 663050, I/A 1 (05/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-30-28
VER MAS ACTOS
Información de PORRAS LOPEZ RAFAEL
Mostramos los datos de PORRAS LOPEZ RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PORRAS LOPEZ RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos