PORRAS GARCIA RAFAEL ANTONIO
Informe ejecutivo de PORRAS GARCIA RAFAEL ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PORRAS GARCIA RAFAEL ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PORRAS ESTAMPACION & BANDERAS SL | Socio Unico | 09/03/2022 | |
PORRAS ESTAMPACION & BANDERAS SL | Administrador Unico | 09/03/2022 |
VINCULACIONES DE PORRAS GARCIA RAFAEL ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PORRAS GARCIA RAFAEL ANTONIO
Empresa: PORRAS ESTAMPACION & BANDERAS SL
Administrador Unico
- Porras Garcia Rafael Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7190 , F 190, S 8, H SE133906, I/A 1 (09/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-41
Empresa: PORRAS ESTAMPACION & BANDERAS SL
Socio Único
- Porras Garcia Rafael Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7190 , F 190, S 8, H SE133906, I/A 1 (09/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-41
Empresa: SILMARS CORPORATIVE SL
Administrador Solidario
- Porras Garcia Rafael Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5009 , F 181, S 8, H SE 81253, I/A 3 (19/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-229-41
Empresa: SILMARS CORPORATIVE SL
Administrador Solidario
- Jimenez Cruzado David
- Molina Ortiz Francisco
- Porras Garcia Rafael Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5009 , F 180, S 8, H SE 81253, I/A 2 (31/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-12-41
Información de PORRAS GARCIA RAFAEL ANTONIO
Mostramos los datos de PORRAS GARCIA RAFAEL ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PORRAS GARCIA RAFAEL ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos