PORRAS CLAVERO PEDRO
Informe ejecutivo de PORRAS CLAVERO PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PORRAS CLAVERO PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BETA SYSTEM INFORMATICA SL | Apoderado Solidario | 16/09/2014 | |
BTEN TECHNOLOGIES SL | Administrador Unico | 22/12/2009 |
VINCULACIONES DE PORRAS CLAVERO PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PORRAS CLAVERO PEDRO
Empresa: BETA SYSTEM INFORMATICA SL
Apoderado Solidario
- Porras Clavero Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32721 , F 165, S 8, H B 215004, I/A 8 (16/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-182-08
Empresa: BETA SYSTEM INFORMATICA SL
Administrador Unico
- Porras Clavero Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32721 , F 164, S 8, H B 215004, I/A 6 (04/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-174-08
Empresa: BETA SYSTEM INFORMATICA SL
Administrador Unico
- Porras Clavero Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32721 , F 163, S 8, H B 215004, I/A 4 (08/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-34-08
Empresa: BTEN TECHNOLOGIES SL
Administrador Unico
- Porras Clavero Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41609 , F 185, S 8, H B 390748, I/A 1 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-2-08
Información de PORRAS CLAVERO PEDRO
Mostramos los datos de PORRAS CLAVERO PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PORRAS CLAVERO PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos