POROSNIUC POROSNIUC PETRU
Informe ejecutivo de POROSNIUC POROSNIUC PETRU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE POROSNIUC POROSNIUC PETRU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QUAGGA INVERSIONES SL | Apoderado Solidario | 25/03/2019 | |
BEIERTRAS 2018 SL | Apoderado Solidario | 10/05/2018 | |
CH MONTFERRER SL | Apoderado Solidario | 02/03/2018 | |
CH MONTFERRER SL | Apoderado | 27/10/2017 |
VINCULACIONES DE POROSNIUC POROSNIUC PETRU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POROSNIUC POROSNIUC PETRU
Empresa: QUAGGA INVERSIONES SL
Apoderado Solidario
- Porosniuc Porosniuc Petru
- Zarranz Burriel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10642, L 7923, F 111, S 8, H V 186756, I/A 2 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-46
Empresa: BEIERTRAS 2018 SL
Apoderado Solidario
- Porosniuc Porosniuc Petru
- Zarranz Burriel Guillermo
- Zarranz Burriel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10461, L 7742, F 173, S 8, H V 180707, I/A 5 (10/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-94-46
Empresa: CH MONTFERRER SL
Apoderado Solidario
- Porosniuc Porosniuc Petru
- Zarranz Burriel Guillermo
- Zarranz Burriel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9638, L 6920, F 173, S 8, H V 154247, I/A 11 (02/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-49-46
Empresa: CH MONTFERRER SL
Apoderado
- Porosniuc Porosniuc Petru
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9638, L 6920, F 169, S 8, H V 154247, I/A 9 (27/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-211-46
Información de POROSNIUC POROSNIUC PETRU
Mostramos los datos de POROSNIUC POROSNIUC PETRU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POROSNIUC POROSNIUC PETRU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos