PORCEL CATALA MARTA ANTONIA
Informe ejecutivo de PORCEL CATALA MARTA ANTONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PORCEL CATALA MARTA ANTONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BODY GYM STUDIO SL | Socio Unico | 12/04/2022 | |
BODY GYM STUDIO SL | Administrador Unico | 12/04/2022 | |
TANNING STUDIO SL | Administrador Solidario | 17/05/2021 |
VINCULACIONES DE PORCEL CATALA MARTA ANTONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PORCEL CATALA MARTA ANTONIA
Empresa: BODY GYM STUDIO SL
Administrador Unico
- Porcel Catala Marta Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11159, L 8437, F 137, S 8, H V 204026, I/A 1 (12/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-76-46
Empresa: BODY GYM STUDIO SL
Socio Único
- Porcel Catala Marta Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11159, L 8437, F 137, S 8, H V 204026, I/A 1 (12/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-76-46
Empresa: TANNING STUDIO SL
Administrador Solidario
- Delgado Laguna Isabel
- Porcel Catala Marta Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10617, L 7898, F 193, S 8, H V 185922, I/A 3 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-46
Empresa: TANNING STUDIO SL
Administrador Unico
- Porcel Catala Marta Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10617, L 7898, F 193, S 8, H V 185922, I/A 3 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-46
Empresa: TANNING STUDIO SL
Administrador Unico
- Porcel Catala Marta Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10617, L 7898, F 193, S 8, H V 185922, I/A 2 (06/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-218-46
Empresa: TANNING STUDIO SL
Administrador Solidario
- Gomez Pratdesaba Cristina
- Porcel Catala Marta Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10617, L 7898, F 193, S 8, H V 185922, I/A 2 (06/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-218-46
Empresa: TANNING STUDIO SL
Socio Único
- Porcel Catala Marta Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10617, L 7898, F 193, S 8, H V 185922, I/A 2 (06/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-218-46
Empresa: TANNING STUDIO SL
Administrador Solidario
- Gomez Pratdesaba Cristina
- Porcel Catala Marta Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10617, L 7898, F 191, S 8, H V 185922, I/A 1 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-29-46
Información de PORCEL CATALA MARTA ANTONIA
Mostramos los datos de PORCEL CATALA MARTA ANTONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PORCEL CATALA MARTA ANTONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos