PORCAR ALARCON JOAN
Informe ejecutivo de PORCAR ALARCON JOAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PORCAR ALARCON JOAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOVA INVICTA SL | Liquidador | 15/09/2017 | 03/01/2018 |
NOVA INVICTA SL | Administrador Unico | 23/02/2011 | 15/09/2017 |
FEELING COOL SL | Administrador Mancomunado | 28/06/2011 | 26/02/2014 |
VINCULACIONES DE PORCAR ALARCON JOAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PORCAR ALARCON JOAN
Empresa: NOVA INVICTA SL
Liquidador
- Porcar Alarcon Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42444 , F 211, S 8, H B 263869, I/A 13 (03/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-7-08
Empresa: NOVA INVICTA SL
Liquidador
- Porcar Alarcon Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42444 , F 211, S 8, H B 263869, I/A 12 (15/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-182-08
Empresa: NOVA INVICTA SL
Administrador Unico
- Porcar Alarcon Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42444 , F 211, S 8, H B 263869, I/A 12 (15/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-182-08
Empresa: FEELING COOL SL
Administrador Mancomunado
- Gali Kelonen Pere
- Pazos Cabases Carlos
- Porcar Alarcon Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42424 , F 143, S 8, H B 407615, I/A 3 (26/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-45-08
Empresa: FEELING COOL SL
Administrador Mancomunado
- Gali Kelonen Pere
- Pazos Cabases Carlos
- Porcar Alarcon Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42424 , F 142, S 8, H B 407615, I/A 2 (28/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-129-08
Empresa: NOVA INVICTA SL
Administrador Unico
- Porcar Alarcon Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35696 , F 81, S 8, H B 263869, I/A 11 (23/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-46-08
Información de PORCAR ALARCON JOAN
Mostramos los datos de PORCAR ALARCON JOAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PORCAR ALARCON JOAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos