POPESCU DRAGOS-IONEL
Informe ejecutivo de POPESCU DRAGOS-IONEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE POPESCU DRAGOS-IONEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LADYWORST PREPARACION DEPORTIVA SL | Socio Unico | 23/05/2023 | |
LADYWORST PREPARACION DEPORTIVA SL | Administrador Unico | 23/05/2023 | |
GRUFIUM JARDINERIA SL | Socio Unico | 08/05/2023 | |
GRUFIUM JARDINERIA SL | Administrador Unico | 08/05/2023 | |
DISEÑO Y COMPOSICION ZENGAINE SL | Socio Unico | 12/07/2022 | |
ACROMANTULA BEBIDAS Y ZUMOS SL | Socio Unico | 14/10/2019 | |
ACROMANTULA BEBIDAS Y ZUMOS SL | Administrador Unico | 14/10/2019 | |
MDUAN 1998 SL | Socio Unico | 02/02/2017 | |
MDUAN 1998 SL | Administrador Unico | 02/02/2017 | |
ROMAJ 2016 SL | Socio Unico | 14/04/2016 |
VINCULACIONES DE POPESCU DRAGOS-IONEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POPESCU DRAGOS-IONEL
Empresa: LADYWORST PREPARACION DEPORTIVA SL
Administrador Unico
- Popescu Dragos-ionel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45172 , F 159, S 8, H M 794892, I/A 1 (23/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-100-28
Empresa: LADYWORST PREPARACION DEPORTIVA SL
Socio Único
- Popescu Dragos-ionel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45172 , F 159, S 8, H M 794892, I/A 1 (23/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-100-28
Empresa: GRUFIUM JARDINERIA SL
Administrador Unico
- Popescu Dragos-ionel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45087 , F 199, S 8, H M 793483, I/A 1 (08/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-90-28
Empresa: GRUFIUM JARDINERIA SL
Socio Único
- Popescu Dragos-ionel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45087 , F 199, S 8, H M 793483, I/A 1 (08/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-90-28
Empresa: DISEÑO Y COMPOSICION ZENGAINE SL
Administrador Unico
- Popescu Dragos-ionel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43755 , F 130, S 8, H M 772253, I/A 2 (28/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-231-28
Empresa: DISEÑO Y COMPOSICION ZENGAINE SL
Administrador Unico
- Popescu Dragos-ionel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43755 , F 130, S 8, H M 772253, I/A 1 (12/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-137-28
Empresa: DISEÑO Y COMPOSICION ZENGAINE SL
Socio Único
- Popescu Dragos-ionel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43755 , F 130, S 8, H M 772253, I/A 1 (12/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-137-28
Empresa: ACROMANTULA BEBIDAS Y ZUMOS SL
Administrador Unico
- Popescu Dragos-ionel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39581 , F 120, S 8, H M 702569, I/A 1 (14/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-202-28
Empresa: ACROMANTULA BEBIDAS Y ZUMOS SL
Socio Único
- Popescu Dragos-ionel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39581 , F 120, S 8, H M 702569, I/A 1 (14/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-202-28
Empresa: MAJRO 2016 SL
Administrador Unico
- Popescu Dragos-ionel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34617 , F 201, S 8, H M 622814, I/A 3 (12/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-240-28
VER MAS ACTOS
Información de POPESCU DRAGOS-IONEL
Mostramos los datos de POPESCU DRAGOS-IONEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POPESCU DRAGOS-IONEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos