POOL MAZAS LUCRECIA
Informe ejecutivo de POOL MAZAS LUCRECIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE POOL MAZAS LUCRECIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
POOLMAZ SL | Socio Unico | 19/05/2022 | |
POOLMAZ SL | Administrador Unico | 19/05/2022 |
VINCULACIONES DE POOL MAZAS LUCRECIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POOL MAZAS LUCRECIA
Empresa: POOLMAZ SL
Administrador Unico
- Pool Mazas Lucrecia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43102 , F 190, S 8, H M 761673, I/A 1 (19/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-99-28
Empresa: POOLMAZ SL
Socio Único
- Pool Mazas Lucrecia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43102 , F 190, S 8, H M 761673, I/A 1 (19/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-99-28
Empresa: PIZZA CIUDAD REAL SL
Apoderado
- Pool Mazas Lucrecia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8825 , F 225, S 8, H M 141962, I/A 6 (30/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-28
Empresa: PIZZA CIUDAD REAL SL
Apoderado
- Pool Mazas Lucrecia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8825 , F 100, S 8, H M 141962, I/A 4 (03/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-9-28
Información de POOL MAZAS LUCRECIA
Mostramos los datos de POOL MAZAS LUCRECIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POOL MAZAS LUCRECIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos