PONTE VARELA IGNACIO
Informe ejecutivo de PONTE VARELA IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PONTE VARELA IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TEPCO FOOD INGREDIENTS SL | Apoderado | 13/01/2020 | |
MALLAS Y METALES SPAMERICA SL | Administrador Mancomunado | 15/05/2018 | |
SUPRALACT SL | Administrador Unico | 04/05/2018 |
VINCULACIONES DE PONTE VARELA IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PONTE VARELA IGNACIO
Empresa: TEPCO FOOD INGREDIENTS SL
Apoderado
- Ponte Varela Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5550, L 4457, F 187, S 8, H MA136010, I/A 5 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-29
Empresa: MALLAS Y METALES SPAMERICA SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Gomez Manuel
- Ponte Varela Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1212 , F 173, S 8, H CA 8802, I/A 9 (15/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-97-11
Empresa: SUPRALACT SL
Administrador Unico
- Ponte Varela Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5477, L 4384, F 31, S 8, H MA132050, I/A 3 (04/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-92-29
Información de PONTE VARELA IGNACIO
Mostramos los datos de PONTE VARELA IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PONTE VARELA IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos