PONT VILADOMIU MARIA DEL MAR
Informe ejecutivo de PONT VILADOMIU MARIA DEL MAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PONT VILADOMIU MARIA DEL MAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA MAESTRO CABRERO SL | Secretario | 14/01/2020 | |
PROIMPOL SL | Administrador Unico | 07/12/2018 | |
PONT VILADOMIU SL | Apoderado Mancomunado | 24/07/2013 | |
INMOBILIARIA MAESTRO CABRERO SL | Apoderado Mancomunado | 24/07/2013 | |
PONT VILADOMIU SL | Consejero | 06/04/2010 |
VINCULACIONES DE PONT VILADOMIU MARIA DEL MAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PONT VILADOMIU MARIA DEL MAR
Empresa: PLANET DIET SL
Liquidador
- Bellmunt Fernandez Jordi
- Pont Viladomiu Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43758 , F 132, S 8, H B 437514, I/A 4 (27/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-172-08
Empresa: PLANET DIET SL
Consejero Delegado
- Pont Viladomiu Maria Del Mar
Consejero
- Bellmunt Fernandez Jordi
- Diez De Los Rios Del Valle Luis
- Galofre Munne Blanca
- Pont Viladomiu Jose Maria
- Pont Viladomiu Maria Del Mar
Liquidador
- Bellmunt Fernandez Jordi
- Pont Viladomiu Maria Del Mar
Presidente
- Pont Viladomiu Maria Del Mar
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43758 , F 132, S 8, H B 437514, I/A 4 (27/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-172-08
Empresa: INMOBILIARIA MAESTRO CABRERO SL
Presidente
Secretario
- Pont Viladomiu Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 715 , F 168, S 8, H L 13451, I/A 15 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-25
Empresa: PROIMPOL SL
Administrador Unico
- Pont Viladomiu Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1236 , F 170, S 8, H L 24662, I/A 4 (07/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-239-25
Empresa: INMOBILIARIA CABRERO DOS SL
Liquidador Solidario
- Pont Amenos Ramon
- Pont Viladomiu Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1036 , F 116, S 8, H L 20406, I/A 9 (04/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-68-25
Empresa: INMOBILIARIA CABRERO DOS SL
Administrador Solidario
- Pont Amenos Ramon
- Pont Viladomiu Maria Del Mar
Liquidador Solidario
- Pont Amenos Ramon
- Pont Viladomiu Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1036 , F 116, S 8, H L 20406, I/A 9 (04/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-68-25
Empresa: EFFI DIETS SL
Consejero Delegado
- Pont Viladomiu Maria Del Mar
Consejero
Presidente
- Pont Viladomiu Maria Del Mar
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43758 , F 131, S 8, H B 437514, I/A 3 (24/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-148-08
Empresa: PONT VILADOMIU SL
Apoderado Mancomunado
- Pont Viladomiu Cristina
- Pont Viladomiu Enrique
- Pont Viladomiu Jose Maria
- Pont Viladomiu Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 992 , F 133, S 8, H L 19444, I/A 9 (11/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-61-25
Empresa: INMOBILIARIA MAESTRO CABRERO SL
Apoderado Mancomunado
- Pont Viladomiu Cristina
- Pont Viladomiu Enrique
- Pont Viladomiu Jose Maria
- Pont Viladomiu Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 715 , F 167, S 8, H L 13451, I/A 14 (24/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-147-25
Empresa: INMOBILIARIA MAESTRO CABRERO SL
Apoderado
- Pont Viladomiu Maria Del Mar
- Viladomiu Tintore Maria Reyes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 715 , F 167, S 8, H L 13451, I/A 14 (24/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-147-25
VER MAS ACTOS
Información de PONT VILADOMIU MARIA DEL MAR
Mostramos los datos de PONT VILADOMIU MARIA DEL MAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PONT VILADOMIU MARIA DEL MAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos