PONT BARRIO RAMON
Informe ejecutivo de PONT BARRIO RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PONT BARRIO RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEGEND SPAIN DEVELOPMENT 2 SL | Apoderado Solidario | 15/06/2016 | |
LEGEND SPAIN DEVELOPMENT 2 SL | Apoderado Solidario | 09/01/2015 | |
LEGEND SPAIN DEVELOPMENT 2 SL | Apoderado Solidario | 30/10/2014 | |
R ESTATE MS SL | Administrador Unico | 19/02/2014 |
VINCULACIONES DE PONT BARRIO RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PONT BARRIO RAMON
Empresa: LEGEND SPAIN DEVELOPMENT 2 SL
Apoderado
- Medir Brugueras Guillermo
- Pont Barrio Ramon
- Tracy Lynn Bress
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35134 , F 19, S 8, H B 222555, I/A 29 (16/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-183-08
Empresa: LEGEND SPAIN DEVELOPMENT 1 SL
Apoderado
- Medir Brugueras Guillermo
- Pont Barrio Ramon
- Tracy Lynn Bress
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44845 , F 217, S 8, H B 222553, I/A 23 (16/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-183-08
Empresa: LEGEND SPAIN DEVELOPMENT 2 SL
Apoderado Solidario
- Pont Barrio Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35134 , F 17, S 8, H B 222555, I/A 22 (15/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-119-08
Empresa: LEGEND SPAIN DEVELOPMENT 1 SL
Apoderado Solidario
- Pont Barrio Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44845 , F 216, S 8, H B 222553, I/A 18 (15/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-119-08
Apoderado Solidario
- Pont Barrio Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35134 , F 16, S 8, H B 222555, I/A 17 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-08
Apoderado Solidario
- Pont Barrio Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33097 , F 18, S 8, H B 222553, I/A 13 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-08
Apoderado Solidario
- Pont Barrio Ramon
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35134 , F 15, S 8, H B 222555, I/A 16 (30/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-213-08
Empresa: AIG LINCOLN ESPAÑA SL
Liquidador
- Pont Barrio Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33925 , F 45, S 8, H B 208853, I/A 17 (13/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-08
Empresa: R ESTATE MS SL
Administrador Unico
- Pont Barrio Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44178 , F 56, S 8, H B 448741, I/A 1 (19/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-08
Empresa: AIG LINCOLN ESPAÑA SL
Liquidador
- Pont Barrio Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33925 , F 44, S 8, H B 208853, I/A 16 (22/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-08
Información de PONT BARRIO RAMON
Mostramos los datos de PONT BARRIO RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PONT BARRIO RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos