PONSETI MASSANET JOAN JOSEP
Informe ejecutivo de PONSETI MASSANET JOAN JOSEP
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 19
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE PONSETI MASSANET JOAN JOSEP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PONSETI MASSANET JOAN JOSEP
Empresa: MAO PANADERS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Antonia Vidal Pons
- Juan Vidal Pons
- Ponseti Massanet Joan Josep
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 124 , F 98, S 8, H IM 5359, I/A 8 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-07
Empresa: MAO PANADERS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Antonia Vidal Pons
- Juan Vidal Pons
- Ponseti Massanet Joan Josep
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 124 , F 98, S 8, H IM 5359, I/A 8 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-07
Empresa: PANIFICADORA MAHONESA SL
Consejero Delegado
- Ponseti Massanet Joan Josep
Consejero
- Carretero Mercadal Tomas
- Ponseti Massanet Joan Josep
- Vidal Pons Juan
Presidente
- Ponseti Massanet Joan Josep
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 119 , F 215, S 8, H IM 309, I/A 16 (03/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-217-07
Empresa: PANIFICADORA MAHONESA SL
Consejero
- Carretero Mercadal Tomas
- Ponseti Massanet Joan Josep
- Vidal Pons Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 119 , F 214, S 8, H IM 309, I/A 15 (03/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-175-07
Empresa: PANIFICADORA MAHONESA SL
Consejero Delegado
- Ponseti Massanet Joan Josep
Presidente
- Ponseti Massanet Joan Josep
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 119 , F 214, S 8, H IM 309, I/A 15 (03/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-175-07
Empresa: PANIFICADORA MAHONESA SL
Consejero Delegado
- Ponseti Massanet Joan Josep
Presidente
- Ponseti Massanet Joan Josep
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 119 , F 214, S 8, H IM 309, I/A 15 (03/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-175-07
Empresa: MAO PANADERS SL
Consejero
- Carretero Mercadal Tomas
- Ponseti Massanet Joan Josep
- Vidal Pons Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 124 , F 97, S 8, H IM 5359, I/A 6 (03/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-175-07
Empresa: MAO PANADERS SL
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
- Ponseti Massanet Joan Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 124 , F 97, S 8, H IM 5359, I/A 6 (03/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-175-07
Empresa: MAO PANADERS SL
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
- Ponseti Massanet Joan Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 124 , F 96, S 8, H IM 5359, I/A 5 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-16-07
Empresa: MAO PANADERS SL
Consejero Delegado
- Ponseti Massanet Joan Josep
Presidente
- Ponseti Massanet Joan Josep
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 124 , F 96, S 8, H IM 5359, I/A 5 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-16-07
VER MAS ACTOS
Información de PONSETI MASSANET JOAN JOSEP
Mostramos los datos de PONSETI MASSANET JOAN JOSEP que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PONSETI MASSANET JOAN JOSEP, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos