PONSA ALBAGES DANIEL
Informe ejecutivo de PONSA ALBAGES DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PONSA ALBAGES DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/04/2023 | |
DEUTSCHE ZURICH PENSIONES ENTIDAD GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES SA | Consejero | 15/01/2019 | |
DEUTSCHE BANK SA ESPAÑOLA | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/02/2015 |
VINCULACIONES DE PONSA ALBAGES DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PONSA ALBAGES DANIEL
Consejero
- Ponsa Albages Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 659497, I/A 33 (26/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-127-28
Empresa: DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ponsa Albages Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32673 , F 148, S 3, H 40393, I/A 212 (20/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-80-28
Consejero
- Ponsa Albages Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36845 , F 55, S 8, H M 659497, I/A 10 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-28
Empresa: DEUTSCHE BANK SA ESPAÑOLA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ponsa Albages Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31048 , F 169, S 8, H M 506294, I/A 370 (05/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-28
Información de PONSA ALBAGES DANIEL
Mostramos los datos de PONSA ALBAGES DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PONSA ALBAGES DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos