PONS VANRELL ANTONIA SILVIA
Informe ejecutivo de PONS VANRELL ANTONIA SILVIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PONS VANRELL ANTONIA SILVIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ES PONTET A ALGAIDA SL | Socio Unico | 29/08/2013 |
VINCULACIONES DE PONS VANRELL ANTONIA SILVIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PONS VANRELL ANTONIA SILVIA
Empresa: ES PONTET A ALGAIDA SL
Administrador Unico
- Pons Vanrell Antonia Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2546 , F 67, S 8, H PM 72373, I/A 2 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-226-07
Empresa: VAPOVA SL
Administrador Unico
- Pons Vanrell Antonia Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2289 , F 6, S 8, H PM 59171, I/A 4 (19/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-07
Empresa: VAPOVA SL
Administrador Unico
- Pons Vanrell Antonia Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2289 , F 5, S 8, H PM 59171, I/A 3 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-232-07
Empresa: VAPOVA SL
Administrador Mancomunado
- Pons Vanrell Antonia Silvia
- Vanrell Barcelo Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2289 , F 5, S 8, H PM 59171, I/A 3 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-232-07
Empresa: ES PONTET A ALGAIDA SL
Administrador Unico
- Pons Vanrell Antonia Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2546 , F 65, S 8, H PM 72373, I/A 1 (29/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-171-07
Empresa: ES PONTET A ALGAIDA SL
Socio Único
- Pons Vanrell Antonia Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2546 , F 65, S 8, H PM 72373, I/A 1 (29/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-171-07
Empresa: VAPOVA SL
Administrador Mancomunado
- Pons Vanrell Antonia Silvia
- Vanrell Barcelo Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2289 , F 5, S 8, H PM 59171, I/A 2 (23/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-231-07
Empresa: VAPOVA SL
Administrador Mancomunado
- Pons Vanrell Antonia Silvia
- Pons Vanrell Francisca Salome
- Vanrell Barcelo Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2289 , F 5, S 8, H PM 59171, I/A 2 (23/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-231-07
Información de PONS VANRELL ANTONIA SILVIA
Mostramos los datos de PONS VANRELL ANTONIA SILVIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PONS VANRELL ANTONIA SILVIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos