PONS RIVIERE MARIA PILAR
Informe ejecutivo de PONS RIVIERE MARIA PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PONS RIVIERE MARIA PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SL DE INVERSIONES VICTORIA | Presidente | 06/07/2011 | 15/02/2022 |
SL DE INVERSIONES VICTORIA | Consejero | 13/08/2009 | 15/02/2022 |
SL DE INVERSIONES VICTORIA | Apoderado | 31/08/2009 | 15/02/2022 |
SL DE INVERSIONES VICTORIA | Administrador | 13/08/2009 |
VINCULACIONES DE PONS RIVIERE MARIA PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PONS RIVIERE MARIA PILAR
Empresa: SL DE INVERSIONES VICTORIA
Apoderado
- Pons Riviere Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24875 , F 19, S 8, H B 78445, I/A 28 (15/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-36-08
Empresa: SL DE INVERSIONES VICTORIA
Consejero
- Conde Pons Ignacio Luis
- Pons Riviere Maria Pilar
- Pons Verhas Beatriz
- Pons Verhas Miguel
Presidente
- Pons Riviere Maria Pilar
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24875 , F 19, S 8, H B 78445, I/A 27 (15/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-36-08
Empresa: SL DE INVERSIONES VICTORIA
Consejero
Presidente
- Pons Riviere Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24875 , F 16, S 8, H B 78445, I/A 23 (06/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-135-08
Empresa: SL DE INVERSIONES VICTORIA
Apoderado
- Pons Riviere Jose Antonio
- Pons Riviere Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24875 , F 14, S 8, H B 78445, I/A 19 (31/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-174-08
Empresa: SL DE INVERSIONES VICTORIA
Consejero
- Conde Pons Ignacio Luis
- Fandos Lazur Jose Maria
- Pons Riviere Jose Antonio
- Pons Riviere Maria Pilar
- Pons Verhas Miguel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24875 , F 13, S 8, H B 78445, I/A 18 (13/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-161-08
Empresa: SL DE INVERSIONES VICTORIA
Administrador
- Pons Riviere Jose Antonio
- Pons Riviere Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24875 , F 13, S 8, H B 78445, I/A 18 (13/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-161-08
Información de PONS RIVIERE MARIA PILAR
Mostramos los datos de PONS RIVIERE MARIA PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PONS RIVIERE MARIA PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos