PONS PUYUELO MONTSERRAT
Informe ejecutivo de PONS PUYUELO MONTSERRAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PONS PUYUELO MONTSERRAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SU FINCA SL | Administrador Mancomunado | 20/01/2011 | 02/01/2017 |
FINCAS LASI SL | Administrador Mancomunado | 20/01/2011 | 28/12/2016 |
SU FINCA SL | Administrador | 20/01/2011 |
VINCULACIONES DE PONS PUYUELO MONTSERRAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PONS PUYUELO MONTSERRAT
Empresa: SU FINCA SL
Administrador Mancomunado
- Latorre Jimenez Maria Inmaculada
- Latorre Jimenez Nuria
- Pons Puyuelo Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27478 , F 137, S 8, H B 119376, I/A 5 (02/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-7-08
Empresa: FINCAS LASI SL
Administrador Mancomunado
- Latorre Jimenez Maria Inmaculada
- Latorre Jimenez Nuria
- Pons Puyuelo Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21939 , F 91, S 8, H B 29734, I/A 5 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-08
Empresa: FINCAS LASI SL
Administrador Mancomunado
- Latorre Jimenez Maria Inmaculada
- Latorre Jimenez Nuria
- Pons Puyuelo Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21939 , F 90, S 8, H B 29734, I/A 4 (20/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-21-08
Empresa: SU FINCA SL
Administrador Mancomunado
- Latorre Jimenez Maria Inmaculada
- Latorre Jimenez Nuria
- Pons Puyuelo Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27478 , F 137, S 8, H B 119376, I/A 4 (20/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-21-08
Empresa: SU FINCA SL
Administrador
- Pons Puyuelo Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27478 , F 137, S 8, H B 119376, I/A 4 (20/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-21-08
Información de PONS PUYUELO MONTSERRAT
Mostramos los datos de PONS PUYUELO MONTSERRAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PONS PUYUELO MONTSERRAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos